江西4市一批人事任免来袭 又有3位县(区)委书记履新
8月10日,九江县召开全县领导干部大会,九江市委常委、宣传部长潘熙宁出席会议并宣读了省委、市委关于九江县党政主要领导调整变动的决定,决定任命骆效农同志为中共九江县委委员、常委、书记,赵和平同志为中共九江县委委员、常委、副书记、提名县长人选。
骆效农
骆效农简历:
骆效农,男,汉族,1964年7月出生,江西湖口人,中共党员,中央党校大学学历,现任中共九江县委书记。历任九江市农业局党组成员、副局长,中共星子县委副书记,中共德安县委副书记,中共德安县委副书记、县长,中共德安县委书记,中共九江县委书记。
赵和平简历:
赵和平,男,汉族,1970年2月出生,中共党员,省委党校研究生学历,现任九江县委副书记、提名为九江县政府县长人选。赵和平历任德安县委常委、宣传部长,九江市委办公厅副主任、副秘书长,九江县委副书记,九江县委副书记、提名为九江县县长人选。
8月10日,武宁县召开全县领导干部大会,九江市委常委、组织部长李洪涛出席会议并宣读了省委、市委关于武宁县党政主要领导调整变动的决定,决定任命杜少华同志为中共武宁县委委员、常委、书记,李广松同志为中共武宁县委委员、常委、副书记、提名县长人选。
杜少华简历:
杜少华,男,1969年6月出生,中共党员,中央党校大学学历,历任九江市旅游局局长、九江市委台办主任、九江经济技术开发区(出口加工区)党工委副书记。2014年12月,任永修县人民政府副县长、代理县长。2015年2月,任永修县委副书记、县长。2016年8月,任武宁县委书记。
李广松简历:
李广松,男,汉族,1966年3月出生,江西瑞昌人。1985年8月参加工作,1986年11月加入中国共产党。大学学历,研究生学位,农艺师职称。
1981年9月至1985年7月,在江西农大农学系、农学专业学习;
1985年8月至1995年12月,江西瑞昌市农业局、农经委干部;
1995年12月至1998年3月,瑞昌市流庄乡党委副书记、纪委书记;
1998年3月至1999年11月,瑞昌市横立山乡党委副书记、乡长;
1999年11月至2001年6月,瑞昌市横立山乡党委书记;
2001年6月至2002年12月,瑞昌市南义镇党委书记、人大主席;
2002年12月至2005年3月,瑞昌市人大常委会副主任、南义镇党委书记;
2005年3月至2006年6月,修水县人民政府副县长;
2006年6月至2007年6月,修水县委常委、宣传部部长;
2007年6月至2008年12月,庐山区委常委、宣传部部长;
2008年12月至2011年7月,庐山区委常委、区政府副区长;
2011年7月至2015年8月,德安县委常委、组织部部长;
2015年8月至2015年9月,德安县委副书记、组织部部长;
2015年9月至2016年8月,德安县委副书记;
2016年8月——武宁县委副书记,提名为武宁县政府县长人选。
8月10日消息,根据中央组织部《关于推行党政领导干部任前公示制的意见》(中组发〔2000〕18号)的规定,经宜春市委研究同意,现将以下拟任和拟提名人选的有关情况予以公示。
胡勇,男,1970年9月出生,中共党员,中央党校大学学历,靖安县委原常委、副县长,拟任宜春市统计局党组成员,拟提名为宜春市统计局局长;
黄国祥,男,1971年9月出生,中共党员,省委党校研究生学历,现任宜春市委书记督查室主任(副县级),拟任宜春市委办公室正县级督查专员;
官吉清,男,1965年11月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任宜春市人民医院院长助理、财务科科长,拟任宜春市人民医院党委委员,拟提名为宜春市人民医院副院长(试用期一年);
李伯和,男,1964年12月出生,中共党员,大学学历,现任宜春市人民医院大外科主任,拟任宜春市人民医院党委委员,拟提名为宜春市人民医院副院长(试用期一年)。
公示时间从2016年8月10日起至2016年8月16日止。对上述公示对象有什么意见,请于2016年8月16日前致信致电向市委组织部干部监督科反映。
举报电话:0795--12380,手机短信:15909412380
联系地址:宜春市政大楼市委组织部干部监督科
邮政编码:336000
8月10日消息,何超已任莲花县委副书记。
据了解,何超此前任共青团萍乡市委书记,萍乡经济技术开发区党委副书记、管委会副主任(挂职锻炼)。
另悉,该县还公布了其他县委常委名单及分工。分别是:
县委常委龚云华:主持县委宣传部工作。负责思想宣传、意识形态、对外宣传工作,分管教科文卫、精神文明工作;
县委常委沈阳:主持县委统战部工作。负责统一战线、民族宗教工作;
县委常委曾衍敏:协助县长主持县政府日常工作;
县委常委刘则建:主持县人武部工作。负责军事工作;
县委常委赵雪峰:协助县委书记分管政策和研究工作;
县委常委林俊江:主持县委组织部工作。负责组织人事工作,分管机关工委、村建、老干部工作,联系县政府人事、编制工作;
县委常委贺添华:主持县委农工部工作。负责农业农村、脱贫攻坚工作;
县委常委朱白明:主持县委政法委工作。负责政法工作,分管社会稳定、信访、安全生产监督工作;联系武警部队;
县委常委漆国辉:主持县纪委工作。负责纪检、监察工作;分管优化发展环境和机关效能工作。
日前,湘东区第十届人大常委会第四十次会议召开。王志才以区人大常委会党组书记的身份等列席了会议。根据公开报道显示,王志才日前已任湘东区人大常委会党组书记。
据了解,王志才此前任湘东区委常委、副区长。
此外,黄智勇已任湘东区法院党组书记。
日前,湘东区法院召开全院干警大会,学习贯彻市中院党组扩大会会议精神,重点学习了省高院葛晓燕院长在全省中级法院院长会上的讲话精神,以及市中院张雪群院长的贯彻意见,湘东区法院新到任的院党组书记黄智勇结合湘东区法院的具体情况指出了具体的落实措施。
据了解,黄智勇此前任萍乡市中级人民法院立案庭庭长。
日前,芦溪县委书记杨劲松率县四套班子领导专程来到驻芦部队走访慰问部队官兵,并送上节日的祝福和慰问金。县委副书记、县长候选人刘占纯,县委副书记龙军,县人大常委会党组书记胡世燕,县政协主席夏坤勇,县委常委、副县长魏立参加。
根据公开报道显示,胡世燕日前已任芦溪县人大常委会党组书记。
据了解,胡世燕此前任芦溪县委副书记。
太恶心了!江西人街边常喝的饮料竟有如此内幕······
奥运会解说,我只服白岩松,又一位央视“段子手”出道了!
来源/强赣排行榜
本期监制/林淡 主编/邱黎 编辑/ 蓝单