两大央企总经理调整
据中储粮集团官网消息,12月7日上午,中国储备粮管理集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国储备粮管理集团有限公司总经理任职的决定: 葛巧红同志任中国储备粮管理集团有限公司董事、总经理、党组副书记。相关职务任命,按有关法律和章程的规定办理。
葛巧红此前为河南省焦作市委书记,她是第二十届中央候补委员。
公开资料显示,葛巧红出生于1970年7月,河南商水人,曾任郑州市粮食局副局长、党委委员,郑州市委老干部局副局长等职。2008年11月,她通过公选,担任河南省粮食局副局长、党组成员。
2016年,葛巧红转任平顶山市委常委、组织部部长,后任平顶山市委副书记。
2021年7月,葛巧红出任焦作市委书记。2022年10月,她当选为第二十届中央候补委员。
据官网介绍,中国储备粮管理集团有限公司是经国务院批准组建的涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业。中储粮集团公司受国务院委托,具体负责中央储备粮棉油的经营管理,同时接受国家委托执行粮棉油购销调存等调控任务,在国家宏观调控和监督管理下,实行自主经营、自负盈亏,确保国有资产保值增值。
集团公司成立于2000年5月18日,总部位于北京,在国家计划、财政中实行单列。
据“中国航发”微信公众号消息,12月7日上午,中国航空发动机集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国航空发动机集团有限公司总经理调整的决定:李宏新同志任中国航空发动机集团有限公司董事、总经理、党组副书记;免去李方勇同志的中国航空发动机集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务,退休。
李宏新 资料图
据公开简历,李宏新生于1969年12月,历任中航工业动力所副总设计师、总师办主任、总体设计部部长、所长助理、副所长,中航空天发动机研究院董事、副总经理、分党组成员等职。
2014年,李宏新任中航工业动力所所长、党委副书记,2016年任中国航发动力所所长、党委副书记。
2018年12月,李宏新任中国航发副总经理、党组成员,至此番调整。
此番卸任中国航发总经理的李方勇,生于1963年1月,2016年起任中国航发总经理、党组副书记。
据官网介绍,中国航空发动机集团有限公司于2016年8月28日正式挂牌成立,肩负着加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产、建设航空强国的重大责任。中国航发由国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本经营管理中心、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建,下辖27家直属单位,拥有3家主板上市公司,现有职工7万余人,拥有包括7名院士、200余名国家级专家学者在内的一大批高素质、创新型科技人才,是国内具备完整军民用航空发动机研发制造试验保障能力的企业。
值班编辑 徐文兵