交通厅长们的2020|13人履新2人获提拔
一年一度的
全国交通运输工作会议
如期而至
小编梳理发现
在新中国历史上
极不平凡的2020年
各省级交通运输的主官们
也度过了极不平凡的一年
特别是
12个省份的13位主官履新
云南甘肃两省的厅长获提拔
各省(区、市)及新疆生产建设兵团
交通运输主管部门主要领导名录
(截至2020年12月23日)
单位 | 现任领导 | 上任时间 |
北京市交通委员会 | 谢正光 | 2020.11 |
天津市交通运输委员会 | 王魁臣 | 2019.03 |
河北省交通运输厅 | 王普清 | 2020.06 |
山西省交通运输厅 | 闫晨曦 | 2018.02 |
内蒙古自治区 交通运输厅 | 白 智 | 2017.09 |
辽宁省交通运输厅 | 赵爱军 | 2019.02 |
吉林省交通运输厅 | 王振才 | 2016.11 |
黑龙江省交通运输厅 | 孙 宇 | 2020.06 |
上海市交通委员会 | 谢 峰 | 2015.12 |
江苏省交通运输厅 | 陆永泉 | 2017.09 |
浙江省交通运输厅 | 陈利幸 | 2018.04 |
安徽省交通运输厅 | 章 义 | 2019.05 |
福建省交通运输厅 | 黄祥谈 | 2016.05 |
江西省交通运输厅 | 王爱和 | 2017.03 |
山东省交通运输厅 | 江 成 | 2017.12 |
河南省交通运输厅 | 李卫东 | 2020.06 |
湖北省交通运输厅 | 朱汉桥 | 2018.11 |
湖南省交通运输厅 | 赵 平 | 2020.01 |
广东省交通运输厅 | 李 静 | 2016.07 |
广西壮族自治区 交通运输厅 | 陈鸿起 | 2018.02 |
海南省交通运输厅 | 邓小刚 | 2020.06 |
重庆市交通局 | 许仁安 | 2018.10 |
四川省交通运输厅 | 罗佳明 | 2020.01 |
贵州省交通运输厅 | 邵 勋 | 2020.06 |
云南省交通运输厅 | 邱 江 | 2019.07 |
西藏自治区 交通运输厅 | 达娃欧珠 (党委书记) | 2020.12 |
徐文强 (厅长) | 2020.06 | |
陕西省交通运输厅 | 夏晓中 | 2020.07 |
甘肃省交通运输厅 | 刘建勋 | 2020.12 |
青海省交通运输厅 | 乌拉孜别克•热苏力汗 (党组书记) | 2020.09 |
宁夏回族自治区 交通运输厅 | 曹志斌 | 2017.12 |
新疆维吾尔自治区 交通运输厅 | 李学东 (党委书记) | 2018.08 |
艾山江•艾合买提 (厅长) | 2018.05 | |
新疆生产建设兵团 交通运输局 | 李学辉 | 2018.05 |
注:上任时间以担任厅(局)长、主任时间为准
12个省份的13位主官履新
湖南
湖南省交通运输厅党组书记、厅长赵平,2020年1月履新,此前任湖南省交通运输厅党组书记。前任周海兵已调任湖南省自然资源厅党组书记、厅长。
四川
四川省交通运输厅党组书记、厅长罗佳明,2020年1月履新,此前任眉山市委副书记、市长。前任汪洋已调任交通运输部总工程师兼公路局局长。
河北
河北省交通运输厅党组书记、厅长王普清,2020年6月履新,此前任河北高速公路集团有限公司党委书记、董事长。前任单宝风已调任河北省发展改革委党组书记、主任。
黑龙江
黑龙江省交通运输厅党组书记、厅长孙宇,2020年6月履新,此前任黑龙江省交通运输厅党组成员、副厅长。前任于飞正接受纪律审查和监察调查。
河南
河南省交通运输厅党组书记、厅长李卫东,2020年6月履新,此前任河南省机场集团有限公司党委书记、董事长。前任刘兴彬已调任河南省政协经济委员会副主任。
海南
海南省交通运输厅党组书记、厅长邓小刚,2020年6月履新,此前任海南省生态环境厅党组书记、厅长。前任林东正接受纪律审查和监察调查。
贵州
贵州省交通运输厅党组书记、厅长邵勋,2020年6月履新,此前任贵州省财政厅党组成员、副厅长。前任高卫东已调任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记、董事长。
陕西
陕西省交通运输厅党组书记、厅长夏晓中,2020年7月履新,此前任陕西省人民政府副秘书长。前任杨育生已调任陕西省政协常务委员。
青海
青海省交通运输厅党组书记乌拉孜别克•热苏力汗,2020年9月履新,此前任青海省商务厅党组副书记、厅长。前任毛占彪已调任青海省政府参事。
北京
北京市交通委员会党组书记、主任谢正光,2020年11月履新,此前任北京市地铁运营有限公司党委书记、董事长。前任李先忠已调任财政部会计司司长。
甘肃
甘肃省交通运输厅党组书记、厅长刘建勋,2020年12月履新,此前任甘肃省公路交通建设集团有限公司董事长。前任李睿已升任贵州省政府党组成员、副省长。
西藏
西藏自治区交通运输厅党委书记、副厅长达娃欧珠,2020年12月履新,此前任西藏自治区市场监督管理局党组副书记、局长,自治区知识产权局局长。
西藏自治区交通运输厅厅长、党委副书记徐文强,2020年6月履新,此前任西藏自治区交通运输厅党委委员、副厅长。前任永吉正接受纪律审查和监察调查。
云南甘肃两省的厅长获提拔
云南
云南省政府副省长、党组成员,省交通运输厅厅长、党组书记邱江。2020年9月28日,云南省第十三届人大常委会第二十次会议表决通过,任命邱江为云南省政府副省长。
邱江,仡佬族,1972年8月生,贵州务川人。1997年7月参加工作,1992年6月加入中国共产党,硕士研究生学历。历任云南省航务管理局(澜沧江海事局)局长(副厅级),云南省楚雄州委副书记,云南省交通运输厅副厅长、党组成员,云南省公路开发投资有限责任公司党委书记、董事长,云南省交通投资建设集团有限公司党委书记、董事长,云南省交通运输厅厅长、党组副书记,云南省交通运输厅厅长、党组书记。
甘肃
贵州省政府副省长、党组成员李睿。2020年10月23日,贵州省十三届人大常委会第二十次会议表决通过,决定任命李睿为贵州省政府副省长。
李睿,汉族,1967年10月出生,山西汾阳人,1991年7月参加工作,1987年6月加入中国共产党,在职研究生学历,工学博士,高级工程师。历任甘肃省交通厅副厅长、总工程师,甘肃省交通运输厅副厅长、总工程师(2009年4月至2009年10月挂职任交通运输部公路局副局长),甘肃省发展和改革委员会副主任,甘肃省兰州新区管委会主任、党工委副书记(正厅级),甘肃省兰州市委常委,兰州新区党工委书记、管委会主任,甘肃省交通运输厅厅长、党组书记,甘肃省交通运输厅厅长、党组书记兼甘肃省民航机场管理局局长。
让我们一起开局“十四五”
开启加快建设交通强国新征程
记者 梁熙明 整理
责编|陈雪飞