首页
下载应用
提交文章
关于我们
问卷:你怎么看自由微信?
🔥 热搜 🔥
1
上海
2
习近平
3
新疆
4
鄂州父女瓜
5
乌鲁木齐
6
疫情
7
H工口小学生赛高
8
习明泽
9
芊川一笑图包
10
印尼排华
分类
社会
娱乐
国际
人权
科技
经济
其它
首页
下载应用
提交文章
关于我们
问卷:你怎么看自由微信?
🔥
热搜
🔥
1
百度
2
今日热点
3
微信公众平台
4
贴吧
5
opgg
6
dnf私服
7
百度贴吧
8
知乎
9
dnf公益服
10
百度傻逼
分类
社会
娱乐
国际
人权
科技
经济
其它
听纪委朋友说,有的领导干部在被抽掉鞋带和皮带后,一下就崩溃了,甚至个别胆小者顿时大小便失禁……
听纪委朋友说,有的领导干部在被抽掉鞋带和皮带后,一下就崩溃了,甚至个别胆小者顿时大小便失禁……
上海超市血案:背后缘由让人揪心
利好来了!刚刚,A股首例!
为啥一线城市只有广州取消限购?是因为穷吗
生成图片,分享到微信朋友圈
查看原文
其他
刚刚,两省省委书记调整
安徽网
2021-07-21
日前,中共中央决定:
尹力同志任福建省委委员、常委、书记,于伟国同志不再担任福建省委书记、常委、委员职务;
沈晓明同志任海南省委书记,刘赐贵同志不再担任海南省委书记、常委、委员职务。
尹力简历
尹力,男,汉族,1962年8月生,山东临邑人,1983年6月加入中国共产党,1987年9月参加工作,俄罗斯医学科学院卫生经济与卫生事业管理专业毕业,研究生学历,医学博士。
1980.09—1986.07 山东医科大学医学系医学专业学习
1986.07—1988.11 山东医科大学卫生系社会医学与卫生事业管理专业硕士研究生(其间:
1987.09—1988.06上海外国语学院出国留学预备人员培训部培训)
1988.11—1993.11 俄罗斯医学科学院社会卫生、经济与卫生事业管理研究所卫生经济与卫生事业管理专业博士研究生
1993.11—1994.11 国务院研究室教科文卫司干部
1994.11—1997.04 国务院研究室教科文卫司副处长
1997.04—1999.12 国务院研究室社会发展研究司处长
1999.12—2003.05 国务院研究室社会发展研究司助理巡视员、巡视员(2003.05)(其间:2001.03—2001.06中央党校中央国家机关分校学习;2002.08—2003.04美国哈佛大学访问学者)
2003.05—2003.10 卫生部办公厅副主任(正司级)
2003.10—2006.07 卫生部国际合作司司长(其间:2004.01—2005.05担任世界卫生组织执委并当选执委会副主席;2005.03—2006.01中央党校一年制中青年干部培训班学习)
2006.07—2008.09 卫生部办公厅主任
2008.09—2012.02 卫生部副部长、党组成员(其间:2009.07—2011.08任中央社会治安综合治理委员会委员)
2012.02—2013.04 卫生部副部长、党组成员,国家食品药品监督管理局局长、党组书记
2013.04—2015.03 国家食品药品监督管理总局副局长、党组副书记,国家卫生和计划生育委员会副主任
2015.03—2015.04 四川省委副书记
2015.04—2016.01 四川省委副书记、宣传部部长(2012.04—2015.08任中央保健委员会委员)
2016.01—2016.02 四川省委副书记、省长
2016.02—2020.12 四川省委副书记、省长、省政府党组书记
2020.12— 福建省委委员、常委、书记
十八届中央候补委员,十九届中央委员,十二届、十三届全国人大代表,四川省十二届、十三届人大代表
沈晓明简历
沈晓明,男,1963年5月生,汉族,浙江绍兴人,研究生学历,医学博士学位,研究员、教授,1987年7月参加工作,1984年8月加入中国共产党。
1979.09—1984.09 温州医学院儿科系儿科专业学习
1984.09—1987.07 温州医学院儿科系儿科专业硕士研究生学习
1987.07—1987.11 浙江医科大学附属第一医院住院医师
1987.11—1988.02 温州医学院儿科系助教
1988.02—1991.02 上海第二医科大学儿科系儿童保健学专业博士研究生学习
1991.02—1996.05 上海第二医科大学附属新华医院儿科医学研究所主治医师、副研究员、副教授(其间:1994.03 —1996.05美国纽约爱因斯坦医学院博士后)
1996.05—1998.07 上海儿童医学中心研究员、教授、副院长、常务副院长
1998.07—2003.03 上海第二医科大学附属新华医院副院长、院长,上海儿童医学中心院长
2003.03—2005.07 上海第二医科大学校长
2005.07—2006.02 上海交通大学常务副校长兼医学院院长
2006.02—2006.04 上海市科教工作党委副书记,市教委党组书记,上海交通大学常务副校长
2006.04—2008.01 上海市科教工作党委副书记,市教委主任
2008.01—2013.05 上海市副市长、上海张江高新技术开发区管委会主任
2013.05—2013.06 上海市副市长、浦东新区区委书记
2013.06—2015.03 上海市委常委、浦东新区区委书记
2015.03—2016.09 上海市委常委、浦东新区区委书记,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会主任
2016.09—2017.03 教育部副部长、党组副书记
2017.03—2017.04 海南省委副书记
2017.04—2017.05 海南省委副书记,省政府代省长、党组书记
2017.05—2020.12 海南省委副书记,省政府省长、党组书记
2020.12— 海南省委书记,省政府省长、党组书记
来源:新华社 人民网
编辑:郭未祎
往期 · 推荐
宣城新任一位市委常委
共青团安徽省委副书记单强履新
刚刚!合肥这个县党政“一把手”调整!
“最炫土味风”,魔性又沙雕!
您可能也对以下帖子感兴趣
{{{title}}}
文章有问题?点此查看未经处理的缓存