其他
安徽省委原副秘书长王学银被查
1973年10月—1976年10月,无为县汤沟公社光华大队下放知青;
1976年10月—1992年7月,在芜湖仪表厂工作,历任行政科、基建科科长,副厂长;
1998年10月—2000年10月,历任省政府驻京办事处副主任、分党组成员,省政府驻京办事处副主任、分党组副书记;
2000年10月—2005年12月,任省直机关事务管理局副局长、党组成员,稻香楼宾馆经理、党委书记;
2005年12月—2007年6月,历任省直机关事务管理局副局长、党组成员,省直机关事务管理局局长、党组书记;
2007年6月—2014年5月,任省委副秘书长,省委省政府接待办主任,省直机关事务管理局局长、党组书记;
2014年5月—2018年3月,任省委副秘书长,省机关事务管理局局长、党组书记,省委省政府接待办主任;
2018年3月至今,任省政协港澳台侨和外事委员会副主任。
来源:安徽纪检监察网
编辑:郭未祎
往期 · 推荐