五位省部级履新!黄建发已任浙江省委政法委书记
7月2日,据北京市政府网站·首都之窗“市委领导”栏目更新显示:新任北京市委常委孙军民已任市委政法委书记,市委常委赵磊已任市委秘书长。
资料图
公开资料显示,孙军民,女,汉族,1970年9月生,在职研究生,法律硕士,中共党员。现任北京市委常委、政法委书记,西城区委书记。
资料图
公开资料显示,赵磊,男,汉族,1972年11月生,在职研究生,经济学博士,中共党员。现任北京市委常委、秘书长、市直机关工委书记、改革办主任,通州区委书记,城市副中心党工委常务副书记(兼)、管委会常务副主任(兼)。
2022年6月30日,中共北京市第十三届委员会第一次全体会议选举蔡奇为市委书记,陈吉宁、殷勇为市委副书记,当选为市委常委的还有游钧、孙梅君(女)、陈健、莫高义、夏林茂、付文化、杨晋柏、靳伟、孙军民(女)、赵磊。
殷勇新当选为市委副书记,付文化、杨晋柏、靳伟、孙军民、赵磊5人新当选为市委常委。
此前,齐静曾任北京市委常委、政法委书记,她于2022年1月当选北京市人大常委会副主任;张家明曾任北京市委常委、秘书长,他于2022年1月当选北京市政协副主席。
据浙江日报客户端报道,7月2日,省委副书记、政法委书记黄建发赴绍兴宣讲省第十五次党代会精神并调研有关工作。
上述报道显示,黄建发已任浙江省委政法委书记。
公开履历显示,黄建发,男,汉族,1965年1月生,福建邵武人,1987年8月加入中国共产党,1987年8月参加工作,国家地震局地质研究所地震地质专业毕业,研究生学历,理学硕士,副研究员。
他曾任四川省委常委、组织部部长等职。2018年6月,黄建发“东调”浙江,接替任振鹤成为浙江省委常委、组织部部长。2021年6月任浙江省委副书记、组织部部长,同月兼任统战部部长。报道显示,今年3月,他卸任浙江省委组织部部长,5月卸任浙江省委统战部部长。
今年6月,在浙江省委领导班子换届中,黄建发当选为浙江省委副书记。
原任浙江省委政法委书记王昌荣,出生于1962年12月。今年1月,他已任浙江省政协副主席。今年6月,在浙江省委领导班子换届中,他卸任浙江省委常委。
7月1日,据中国记协网消息,中国记协党组书记、副主席刘思扬为记协机关党员干部讲专题党课。
上述消息显示:此前担任新华通讯社副社长、党组成员兼中国记协副主席的刘思扬,已履新中国记协党组书记。
资料图
公开资料显示,刘思扬,男,汉族,1963年6月生,大学双学士,中共党员。
1985年7月从安徽大学中文系毕业后,刘思扬曾在安徽日报社担任编辑两年,两年后赴中国新闻学院研究生部学习。1989年8月,刘思扬进入新华社从事新闻采编工作以来,至今已有33年。
1989年8月至2005年12月间,刘思扬从新华社国内部记者起步,逐步成长为政采室主任、国内部副主任。2006年1月至12月间,刘思扬曾任中宣部新闻协调小组组长。
2007年1月,刘思扬调赴新华社总编室工作,担任副主任,并于两年后任主任。2016年1月,刘思扬升任新华社副社长。
据新华社介绍,刘思扬采写和参与采写的多篇新闻作品获中国新闻奖,其中三篇作品获中国新闻奖特别奖,即《在大海中永生——邓小平同志骨灰撒放记》(1997年)、《守望精神家园的太行人——红旗渠精神当代传奇》(2011年)、《“三西”扶贫记》(2012年)。
前任中华全国新闻工作者协会(简称中国记协)党组书记是刘正荣,也曾担任新华通讯社副社长、党组成员职务。
据陕西日报报道,7月2日,西安市在重点人员核酸筛查中发现1名阳性人员。接到报告后,省委书记刘国中立即到西安市航天基地疫情防控指挥部了解应急处置进展,研究下一步工作措施。他强调,要坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示,坚持“动态清零”总方针,按照第九版防控方案,坚持“快”字当头,同步开展流调排查、核酸检测、管控封控,把各项防控措施科学规范做到位,以最快速度、最短时间阻断疫情传播。
陕西省省长赵一德讲话。省委常委、常务副省长王晓,省委常委、西安市委书记方红卫,省委常委、省委秘书长李春临,西安市市长李明远参加。
上述信息显示,陕西省委常委李春临,已任陕西省委秘书长。
李春临(资料图)
公开简历显示,李春临出生于1968年2月,曾任:陕西省发改委副主任,榆林市委常委、副市长,榆林市委副书记、市长等职。2021年8月,他任榆林市委书记,在今年5月的陕西省委领导班子换届中,他当选陕西省委常委。
往期推荐
觉得不错 就点在看↓↓↓