谢建辉辞去湖南省人民政府副省长职务
今天上午,湖南省第十二届人大常委会第三十一次会议决定:接受谢建辉辞去湖南省人民政府副省长职务的请求,报湖南省人民代表大会备案。
据湖南省人民政府网站的公开信息,谢建辉于今年5月起担任湖南省委常委;6月,担任湖南省委秘书长、省直属机关工委书记。
谢建辉同志简历
谢建辉,女,汉族,1961年11月出生,湖南长沙人,1978年11月参加工作,1978年8月加入中国共产党,中央党校研究生学历。
1978年11月--1983年1月,长沙市望城县霞凝区团委书记;
1983年1月--1984年9月,长沙市望城县丁字公社党委副书记;
1984年9月--1986年7月,湖南广播电视大学党政干部基础专修科学习;
1986年7月--1987年6月,长沙市望城县丁字公社党委副书记;
1987年6月--1991年4月,共青团长沙市委组织部部长;
1991年4月--1994年10月,共青团长沙市委副书记、市青联主席;
1994年10月--1995年7月,共青团长沙市委书记(1992年8月--1994年12月,中央党校函授学院经济专业在职本科学习);
1995年7月--1998年6月,长沙市天心区委书记;
1998年6月--2000年9月,长沙市岳麓区委书记(1997年9月--2000年7月,中央党校在职研究生班经济管理专业学习);
2000年9月--2006年9月,长沙市委常委、宣传部部长;
2006年9月--2010年8月,长沙市委常委、副市长;
2010年8月--2011年9月,长沙市委副书记、副市长(2011年6月明确为正厅级);
2011年9月--2011年12月,长沙市委副书记;
2011年12月--2013年12月,省商务厅厅长、党组书记,长株潭"两型社会"建设综合配套改革试验区工作委员会副书记(兼);
2013年12月--2016年12月,省发展和改革委员会主任、党组书记;
2016年12月--2017年3月,省人民政府副省长、党组成员,省发展和改革委员会主任、党组书记;
2017年3月--2017年5月,省人民政府副省长、党组成员;
2017年5月--2017年6月,省委常委,省人民政府副省长、党组成员;
2017年6月--2017年7月,省委常委、省委秘书长、省直属机关工委书记,省人民政府副省长;
2017年7月28日,湖南省第十二届人大常委会第三十一次会议决定接受谢建辉辞去湖南省人民政府副省长职务的请求;
第十一届省委委员
编辑:陈柳