3位农业农村部领导卸任中央农办主任、副主任职务
近日,农业农村部官网“部领导”栏目更新显示:唐仁健、刘焕鑫、吴宏耀3位部领导,不再担任中央农村工作领导小组和办公室的相关职务。
通过对比前后两张截图,可以发现:唐仁健,已不再担任中央农村工作领导小组成员兼办公室主任。
通过对比前后两张截图,可以发现:吴宏耀,已不再担任中央农村工作领导小组办公室专职副主任。
唐仁健,男,汉族,1962年8月生,重庆市人。现任农业农村部党组书记、部长。
早期先后在农牧渔业部、农业部、中央财办农村组工作,2006年后历任中央财办副主任、中央农办副主任,广西自治区党委常委、政府副主席、常务副主席等职;
2016年6月,历任中央农村工作领导小组副组长(正部长级)兼办公室主任、中央财办副主任,甘肃省委副书记、代省长、省长,中央农村工作领导小组成员兼办公室主任、农业农村部党组书记、部长等职。
刘焕鑫,男,汉族,1963年9月生,辽宁凌源人。现任农业农村部党组成员,国家乡村振兴局党组书记、局长。
早期先后在辽宁省农村发展研究中心、辽宁省发改委(计委)、营口市工作,后任辽宁省交通厅党组书记、厅长,省委常务副秘书长、办公厅主任等职;
2017年3月,历任辽宁省委常委、秘书长,农业农村部党组成员、副部长,中央农办副主任、农业农村部党组副书记、副部长,中央农村工作领导小组成员兼办公室副主任、农业农村部党组成员、国家乡村振兴局党组书记、局长等职。
吴宏耀,男,汉族,1964年12月生,浙江东阳人。现任农业农村部党组成员(副部长级)。
早期先后在农牧渔业部、农业部、国务院办公厅工作,后任中央财办农村二局(组)局长,中央农办副主任(正局长级)等职;
2018年3月,历任农业农村部党组成员,中央农办专职副主任(副部长级)、农业农村部党组成员兼中央农办秘书局局长,中央农办专职副主任(副部长级)、农业农村部党组成员等职。
中共中央领导农村工作机构的沿革
1952年11月,中共中央决定成立中央农村工作部。其主要职能是,负责研究和制定农村工作的方针政策,统一领导全国农村工作。1962年11月,中央发文机构撤销。
1982年4月,中央书记处农村政策研究室成立。其职责是:对农村工作进行系统的、深入的调查研究,及时地反映农村工作中的新情况、新问题;代中央起草或参加起草农村工作方面的文件、文稿;检查各地、各部门贯彻执行中央的有关方针、政策的情况。(注:王岐山,曾在中央书记处农村政策研究室工作)
1988年1月,中央书记处农村政策研究室改为中央农村政策研究室。其职能是:调查研究,为中央制定农村政策、农村发展战略和深化农村体制改革提供咨询服务。
1989年7月,中央农村政策研究室与中央政治体制改革研究室合并为中央政策研究室。(注:中央政策研究室下设农村研究局)
1993年3月,中共中央组建农村工作领导小组。其日常工作由中央财经领导小组办公室农村组承担。其后改设为农村一组、农村二组,后又更名为农村一局、农村二局。(注:唐仁健、吴宏耀,都曾在中央财办农村组、局任职)
2018年3月,党和国家机构改革后,中央农村工作领导小组办公室设在农业农村部,接受中央农村工作领导小组的直接领导,承担中央农村工作领导小组的具体工作。设置中央农办秘书局,负责处理中央农办日常事务。(注:吴宏耀曾兼任中央农办秘书局首任局长)