【通报】吕梁市3人被开除党籍开除公职
12月20日,山西省纪委监委网站连续发布3条消息,吕梁市贺兴国、马文宽、周瑞美三人被开除党籍、开除公职,具体如下:
吕梁市旅游发展委员会原党组书记
贺兴国被开除党籍、开除公职
日前,经吕梁市委批准,吕梁市纪委监委对吕梁市旅游发展委员会原党组书记贺兴国严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
经查,贺兴国违反政治纪律,对抗组织审查,以党组会议代替局务会议;违反国家法律法规,在本单位报销应由个人支付的差旅费和住宅话费;在工作中严重不负责任,造成国家重大损失,涉嫌构成玩忽职守罪。
贺兴国身为党员领导干部,本应牢记党的宗旨,遵纪守法,但其理想信念丧失,纪律意识淡薄,严重违反党的纪律和国家法律法规规定,并涉嫌违法犯罪,应予严肃处理。依据《中华人民共和国监察法》、《公职人员处分暂行规定》、《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》等有关规定,经吕梁市纪委监委会议研究并报吕梁市委批准,决定给予贺兴国开除党籍、开除公职处分;将其涉嫌犯罪问题移送人民检察院依法审查、提起公诉。
贺兴国简历:
贺兴国,男,汉族,1959年1月生,山西临县人,在职本科学历,1977年3月参加工作,1983年11月加入中国共产党。
2002年6月,任吕梁地委、行署(市委、政府)信访局局长;
2006年11月,任吕梁市文物旅游局局长、党组书记;
2011年1月,任吕梁市文物旅游局(市外事办)党组副书记、局长;
2013年3月,任吕梁市文物旅游局(市外事办)党组书记、局长;
2017年8月,任吕梁市旅游发展委员会(市文物局、市人民政府外事侨务办公室)党组书记;
2017年12月28日被免职。
吕梁市公安局副调研员、政治部副主任、人事训练处处长马文宽被开除党籍、开除公职
日前,经吕梁市委批准,吕梁市纪委监委对吕梁市公安局副调研员、政治部副主任兼人事训练处处长马文宽的严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
经查,马文宽违反政治纪律,对抗组织审查;违反组织纪律,未如实报告个人有关事项;违反廉洁纪律,违规收受礼品、礼金;违反国家法律法规规定,伪造国家机关证件。
马文宽身为党员领导干部,丧失理想信念,触犯党纪国法。依据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》、《公职人员处分暂行规定》、《行政机关公务员处分条例》等有关规定,经吕梁市纪委监委会议研究并报吕梁市委批准,决定给予马文宽开除党籍、开除公职处分。
马文宽简历:
马文宽,男,汉族,1964年6月出生,山西忻州代县人,1985年12月加入中国共产党,1982年11月参加工作。
1982年11月至1986年8月,武警吕梁支队临县中队战士、班长、文书、卫生员;
1986年8月至1988年7月,武警太原指挥学校学员、二区队队长、六班班长;
1988年7月至1991年1月,武警吕梁支队临县中队排职、副队长;
1991年1月至1994年3月,武警吕梁支队交口县中队副中队长、政治指导员;
1994年3月至1999年2月,武警吕梁支队政治处组织股正连职干事、组织股股长、干部股股长、党委秘书;
1999年2月至2001年12月,武警吕梁支队政治处副主任;
2001年12月至2002年12月,武警吕梁支队政治处主任;
2002年12月至2006年3月,武警吕梁支队副政委;
2006年3月至2006年11月,转业待分配;
2006年11月至2007年12月,吕梁市公安局副调研员;
2007年12月至今,吕梁市公安局副调研员、政治部副主任兼人事训练处处长。
吕梁市旅游发展委员会原总工程师兼办公室主任周瑞美被开除党籍、开除公职
日前,经吕梁市委批准,吕梁市纪委监委对吕梁市旅游发展委员会原总工程师兼办公室主任周瑞美的严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
经查,周瑞美违反中央八项规定精神,借差旅之机公款旅游;违反组织纪律,违反规定程序推荐干部、发展党员、私自篡改个人档案资料;违反廉洁纪律,违规收受他人礼金、购物卡;滥用职权造成国家重大损失,涉嫌构成滥用职权罪;贪污公款,涉嫌构成贪污罪;收受他人钱款,涉嫌构成受贿罪。
周瑞美身为党员领导干部,本应牢记党的宗旨,遵纪守法,但其理想信念丧失,纪律意识淡薄,严重违反党的纪律和国家法律法规规定,并涉嫌违法犯罪。依据《中华人民共和国监察法》、《公职人员处分暂行规定》、《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》等有关规定,经吕梁市纪委监委会议研究并报吕梁市委批准,决定给予周瑞美开除党籍、开除公职处分;将其涉嫌犯罪问题移送人民检察院依法审查、提起公诉。
周瑞美简历:
周瑞美,女,汉族,1970年3月出生,山西交城县人,在职研究生学历,1992年12月参加工作,2001年12月加入中国共产党。
1992年12月至1996年10月,在吕梁地区文化局工作;
1996年10月至1999年5月,在吕梁地区文物旅游局工作;
1999年5月至2002年9月,任吕梁地区文物旅游局考古队副队长;
2002年9月至2007年5月,任吕梁地区文物旅游局办公室主任;
2007年5月2017年9月,任吕梁市文物旅游局总工程师兼办公室主任;
2017年9月至今,任吕梁市旅游发展委员会总工程师兼办公室主任。
来源 | 山西省纪委监委网站 山西发布
推荐阅读
习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话在我省引发强烈反响最新!
中央国家机关和地方2019年新闻发言人名单公布(附新闻发布工作机构电话)