最新产生的广东省级领导,来自梅州的都有谁?
客家圈 公众号:kejiaquan——关注您所关注
大会依法选出广东省第十三届人民代表大会常务委员会组成人员。李玉妹当选省人大常委会主任,徐少华、黄业斌、罗娟、吕业升、王衍诗、王学成当选省人大常委会副主任,王波当选省人大常委会秘书长。
大会依法选出广东省人民政府省长、副省长。马兴瑞当选省长,林少春、许瑞生、李春生、黄宁生、叶贞琴、陈良贤、欧阳卫民、余艳红当选副省长。
大会依法选出龚稼立为广东省高级人民法院院长,林贻影为广东省人民检察院检察长。
李玉妹,女,汉族,1956年10月生,山东沂南人,1976年4月加入中国共产党,1974年12月参加工作,中央党校二年制中青年干部培训班毕业,中央党校研究生学历。
1978—1983年 山东省临沂县委党校教研室主任(其间:1980.09-1982.06山东省委党校干部专修科学习)
1995—1995年 山东省临沂市委常委、市委副书记、平邑县委书记
1995—1997年 山东省临沂市委副书记(其间: 1995.09—1997.07中央党校二年制中青年干部培训班学习)
1997—1998年 山东省临沂市委副书记,市人民政府副市长、代市长
2007—2007年 山东省委常委、组织部部长,省人民政府副省长
2010—2016年 广东省委常委、组织部部长,省委党校校长
2016—2017年 省委常委、组织部部长,省委党校(广东行政学院)校(院)长
徐少华,男,汉族,1958年1月生,广东广州人(广东肇庆出生),1984年3月加入中国共产党,1974年12月参加工作,中山大学经济系政治经济学专业毕业,在职研究生学历。
1974.12-1976.12,广东省肇庆地区石牌大队知青;
1979.09-1983.07,中山大学历史系历史专业学习;
1985.07-1988.02,中山大学团委副书记(副科级,其间:1985.09-1987.07,在中山大学政治经济学专业研究生班学习);
1988.02-1988.05,中山大学党委宣传部秘书(正科级);
1988.05-1989.04,中山大学综合服务总公司副总经理(享受副处级待遇);
1989.04-1990.05,广东省封开县副县长(挂职);
1992.04-1992.06,广东省封开县委常委、副县长;
1992.06-1992.12,广东省封开县委常委、副县长、代县长;
1992.12-1994.10,广东省封开县委副书记、代县长、县长;
1994.10-1996.03,广东省封开县委书记(其间:1995.03-1995.07,在广东省委党校中青干部培训班学习);
1996.03-1998.11,广东省肇庆市副市长(其间:1998.04-1998.11,任市政府党组副书记);
1998.11-2001.09,广东省湛江市委常委、常务副市长(其间:1999.11-2005.08,兼任广东陆军预备役高射炮兵师副政委兼第五团第一政委);
2001.09-2002.03,广东省湛江市委副书记、常务副市长;
2002.03-2005.08,广东省湛江市委副书记、市长(其间:2004.03-2005.01,在中央党校一年制中青班学习);
2006.02-2008.04,广东省湛江市委书记、市人大常委会主任;
2008.04-2008.09,广东省委副秘书长、办公厅主任;
2008.09-2012.02,广东省委常委、秘书长、办公厅主任;
2017.01-2017.05,广东省委常委、省人大常委会副主任;
黄业斌,男,汉族,1957年9月生,广东阳江人,1975年9月加入中国共产党,1980年2月参加工作,南京大学国际商学院国际企业管理专业在职研究生班毕业,在职研究生学历,工程师。
1977.03-1980.02,广州中医学院药学系中药专业学习;
1980.02-1983.07,广东省医药管理局计划处科员;
1983.07-1985.08,广东省医药管理局办公室副科长;
1985.08-1987.08,广东省医药管理局办公室科长;
1987.08-1990.11,广东省医药管理局办公室副主任;
1990.11-1993.04,广东省医药管理局办公室主任(正处级);
1993.04-1996.10,广东省人民政府领导秘书(其间:1993.09—1995.06南京大学国际商学院国际企业管理专业在职研究生班学习);
1996.10-2000.02,广东省计划委员会副主任、党组成员;
2000.02-2001.03,广东省发展计划委员会副主任、党组成员;
2001.03-2003.08,广东省人民政府副秘书长(正厅级);
2003.08-2004.04,中共惠州市委副书记、代市长;
2008.02-2013.01,中共惠州市委书记、市人大常委会主任(其间:2012.03—2012.07中央党校中青年干部培训班学习);
2013.01-2013.02,广东省第十二届人民代表大会常务委员会副主任,中共惠州市委书记、惠州市人大常委会主任;
2013.02-2013.03,广东省第十二届人民代表大会常务委员会副主任,惠州市人大常委会主任;
2013.03-2013.05,广东省第十二届人民代表大会常务委员会副主任,惠州市人大常委会主任,广东省总工会主席;
2013.05-2014.11,广东省第十二届人民代表大会常务委员会副主任,广东省总工会第十二届委员会主席;
2014.11-,广东省人大常务委员会副主任,广东省总工会第十三届委员会主席。
罗娟,女,汉族,1959年1月生,广东兴宁人,1976年7月加入中国共产党,1976年8月参加工作,华南师范大学政治系政治专业函授本科班毕业,在职大学学历。
1984—1990年,广东省公安厅刑侦处二科副科长(1983.09—1988.07,华南师范大学政治系政治专业函授本科班学习)
1992—1996年,广东省公安厅刑侦总队副总队长(其间:1993.04—1994.07,挂任省警察学校副校长)
2000—2008年,广东省公安厅副厅长、党委委员(其间:2003.03—2003.05,省委党校市厅级领导干部进修班学习)
2008—2014年,广东省公安厅副厅长、党委副书记(正厅级)
2014—2016年,广东省政府副秘书长、办公厅党组成员,省海防与打私办主任、党组书记
吕业升,男,汉族,1962年9月出生,广东鹤山人,1987年6月加入中国共产党,1979年5月参加工作,省委党校研究生学历。现任广东省东莞市委书记、市人大常委会主任,广东省人大常委会副主任。
1985.09—1987.07,在广东省政法管理干部学院公安专业学习,大专毕业;
1989.01—1989.04,云浮县六都镇党委委员兼镇派出所所长;
1989.04—1991.01,云浮县六都镇党委副书记兼镇派出所所长;
1993.09—1994.09,云浮县高峰镇党委书记、镇长;
1994.12—1996.03,云浮市云城区副区长兼区外经贸局局长;
1996.11—1997.05,云安县委副书记、副县长(其间:1997.04 定为正处级);
1997.05—1998.03,共青团广东省委副书记、党组成员;
1998.03—2000.04,广东中旅(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记(其间:1995.09-1998.07,在广东省委党校经济学专业学习,研究生毕业);
2000.04—2009.07,广东中旅(集团)有限公司董事长、党委书记;
2009.07—2011.08,广东省广业资产经营有限公司董事长、党委书记;
2011.08—2012.10,广东省机场管理集团公司董事长、党委书记;
2012.10—2013.08,广东省机场管理集团有限公司董事长、党委书记;
2013.08—2016.04,广东省国资委党委书记、主任;
2016.05—2017.01,东莞市委书记、东莞军分区党委第一书记;
2017.01—,东莞市委书记、市人大常委会主任、东莞军分区党委第一书记。
党的十九大代表, 广东省第九、十、十一次党代会代表,十一届、十二届广东省委委员。
1982.08—1984.07,山东聊城师范学院英语系英语专业学习
1986.08—1989.06,河南大学教育系教育学专业学习
1989.06—1991.06,光明日报社教育部编辑(其间:1989.04—1990.04,在首都钢铁公司劳动锻炼)
1991.11—1995.01,光明日报社总编室编辑、副主编
1995.01—2000.03,光明日报社总编室主编(其间:1997.11—1998.07,在中央组织部研究室帮助工作)
2002.10—2005.04,光明日报社办公室主任(其间:2004.11—2004.12,在中办调研室帮助工作)
2005.04—2007.12,广东省委办公厅副主任兼综合处处长
2011.12—2015.06,广东省珠海市委副书记、纪委书记(正厅级)
2015.12—2016.01,广东省纪委副书记,省预防腐败局局长
2016.01—,广东省纪委副书记,省监察厅厅长,省预防腐败局局长
王学成,男,汉族,1962年6月生,宁夏中卫市人。2005年3月入盟。法学博士,教授,全国检察业务专家。一级高级检察官。
1982年9月至1988年7月,先后在西北政法学院和西南政法学院读本科和研究生。
1988年7月至1999年3月,先后在西北大学法律系和广东商学院法律系从事教学科研及管理工作;(1998年11月至1998年12月,参加广东省中青年党外领导干部培训班学习;)
2012年11月任广东省政府法制办主任、民盟广东省委副主委。
政协广东省八届委员,九届常委;全国政协委员。民盟广东省委员会第十二届、十三、十四届副主委、十五届主委。
王波,男,1962年7月生,广东连山人,瑶族,1983年7月参加工作,1987年6月加入中国共产党,研究生学历,行政管理学硕士。
1979年后,在中央民族学院政治系法律专业学习,获法学学士学位;
1983年后,任省人大常委会法制工作委员会办公室科员,副科、正科级干部(其间:1983.09-1984.05借调省法院刑一庭工作;
1992年后,任省人大常委会法制工作委员会办公室副主任、内务司法委员会办公室副主任;
1996年后,任省人大内务司法委员会办公室主任(其间:1999.09-2001.07在西南政法大学经济法研究生课程班学习);
2006年至今,任省人大常委会委员、省人大法制委员会副主任委员、省人大常委会法制工作委员会主任(其间在华南理工大学读研究生,获行政管理学硕士学位)
马兴瑞,男,汉族,1959年10月生,山东郓城人,1988年3月参加工作,1988年1月加入中国共产党,哈尔滨工业大学飞行动力学研究室一般力学专业毕业,研究生学历,工学博士学位,教授。
现任广东省委副书记、省政府省长,省政府党组书记,中共第十九届中央委员会委员。
1978.10—1982.07,阜新矿业学院机电工程系工程力学专业学习;
1982.07—1985.03,天津大学力学系一般力学专业硕士研究生;
1985.03—1988.03,哈尔滨工业大学飞行动力学研究室一般力学专业博士研究生;
1988.03—1995.01,哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授(1991.12月)、博士生导师(1993.10月);
1995.01—1996.04,哈尔滨工业大学航天学院副院长、系主任;
1996.05—1999.09,中国空间技术研究院(五院)副院长(正司局级)、党委委员(1996.06月任实践五号卫星总指挥和总设计师);
1999.09—2007.08,中国航天科技集团公司副总经理、党组成员(其间:2004.11—2005.01月参加中央党校地厅级领导干部进修班);
2013.11—2015.03,广东省委副书记、政法委书记,省社工委主任;
2015.03—2015.04,广东省委副书记,深圳市委书记,省委政法委书记、省社工委主任;
2015.04—2016.12,广东省委副书记,深圳市委书记;
2016.12—2017.01,广东省委副书记,副省长、代理省长、省政府党组书记;
2017.01—,广东省委副书记,省政府省长、省政府党组书记。
林少春,男,汉族,1962年5月生,广东汕头人,1988年2月入党,1982年9月参加工作,武汉地质学院地球物理探矿系金属与非金属地球物理勘探专业毕业,大学学历,经济学硕士。
1978-1982年 武汉地质学院地球物理探矿系金属与非金属地球物理勘探专业学习
1982-1988年 中科院广州地质新技术研究所助理工程师,中科院广州分院助理工程师
(1994.03-1997.06中山大学岭南学院经济系政治经济学专业学习,获经济学硕士学位;1995.04-1996.02挂任东莞市政府副秘书长)
2012-2015年 广东省政府副省长(其间:2012.03-2012.07中央党校中青年干部培训班学习)
2017-2017年 广东省委常委、政法委书记,省政府副省长、党组副书记
许瑞生,男,汉族,1962年4月生,广东汕头人,无党派,1986年7月参加工作,华南工学院建筑学系建筑学专业毕业,研究生学历,理学博士,高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。
1983年 华南工学院建筑系建筑学专业硕士研究生学习,获工学硕士学位
1999年 广东省汕尾市政府副市长(其间:2002.08-2003.03参加广东省高层次管理人才出国培训班赴美国加州州立大学洛杉矶分校进修学习)
2006年 广州市政府副市长兼任第16届亚洲运动会组委会、2010年亚洲残疾人运动会组委会常务副秘书长
第十一届全国政协委员,第八、九届广东省政协常委,广州市第十三届人大代表。
李春生,男,汉族,1961年3月出生,河南郑州人,1983年8月参加工作,1984年12月加入中国共产党。河南大学历史系历史专业毕业,大学学历。
现任广东省政府副省长、省政府党组成员,省委政法委副书记,省公安厅厅长、党委书记、督察长,副总警监警衔。
1985-1996年 共青团河南省委干事、副科长、秘书、学校部副部长、维权办副主任、希望工程办副主任,镇平县委副书记(挂职)
1998-2000年 河南省新县县委副书记、副县长(正县级)
2013.05 广东省政府副省长、省政府党组成员,省委政法委副书记,省公安厅厅长、党委书记、督察长。
黄宁生,男,汉族,1962年12月生,河南上蔡人,1992年4月入党,1984年7月参加工作,中国地质大学古生物学与地层学专业毕业,在职研究生学历,理学博士,研究员,享受国务院政府特殊津贴专家。
1996-1999年 中国科学院广州地球化学研究所博士后研究
1999-2001年 中国科学院广州分院(广东省科学院)科研管理处处长
2001-2005年 中国科学院广州分院(广东省科学院)副院长
2005-2007年 中国科学院广州分院(广东省科学院)副院长、纪检组组长
2007-2009年 中国科学院广州分院(广东省科学院)副院长
2009-2012年 中国科学院广州分院(广东省科学院)常务副院长(正局级)
2012-2013年 中国科学院广州分院(广东省科学院)院长
2013-2014年 广东省科技厅厅长、党组书记,中国科学院广州分院(广东省科学院)院长
叶贞琴,男,汉族,1963年10月生于江西省上犹县,毕业于南京农学院农业经济管理专业,农学学士学位,后在国家行政学院进修,获北京大学与国家行政学院联合培养的公共管理硕士学位。
1987.02-1998.07 历任农业部农业司粮油处干部、主任科员,办公室副主任、主任,粮油处处长,农业司副司长
1998.07-2000.12 农业部种植业管理司副司长(其间:1999.03-1999.12在湖南省湘西州土家族苗族自治州挂职锻炼任州委副书记)
2007.08-2008.05 农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心)主任
2013.12-2015.12 农业部发展计划司司长(全国农业资源区划办公室主任)
陈良贤,男,汉族,1963年9月生,广东惠来人,1982年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党,学历省社科院在职研究生(省社科院在职研究生班法学专业),经济师。
现任广东省汕头市委书记,市人大常委会主任、党组书记、省政府副省长。
欧阳卫民,男,汉族,1963年1月生,湖南衡阳人,1986年8月参加工作,1986年12月加入中国共产党,学历研究生(复旦大学经济系中国经济思想史专业),经济学博士,研究员。
2017年5月26日,广东省第十一次党代表大会当选广东省出席党的十九大代表。
施克辉,男,汉族,1961年7月生,浙江浦江人,1985年3月加入中国共产党,1981年8月参加工作,中央党校研究生院经济管理专业研究生班毕业,中央党校研究生学历,高级工商管理硕士。
王荣,男,汉族,1958年4月生,江苏滨海人,1976年10月加入中国共产党,1975年7月参加工作,南京农业大学农经系农业经济管理专业毕业,研究生学历,农学博士,教授,研究员。
林雄,男,汉族,1959年5月生,海南临高人,1983年11月加入中国共产党,1975年8月参加工作,中山大学经济系政治经济学专业毕业,在职研究生学历,经济学硕士。
刘日知,男,汉族,1958年9月生,广东连平人,1982年12月加入中国共产党,1974年10月参加工作,中央党校培训部三年制培训班毕业,中央党校研究生学历。
邓海光,男,汉族,1968年10月生,广东雷州人,1987年5月加入中国共产党,1991年7月参加工作,华南农业大学经济管理学院农业经济管理专业毕业,在职研究生学历,管理学硕士。
袁宝成,男,汉族,1964年12月生,浙江诸暨人,1985年11月加入中国共产党,1988年7月参加工作,西南政法学院法律系民事诉讼法专业毕业,研究生学历,法学硕士。
黄武,男,汉族,1960年1月生,广东揭阳人,致公党,1976年10月参加工作,西南政法学院法律系法律专业毕业,大学学历,高级管理人员工商管理硕士,一级高级检察官。
张嘉极,男,汉族,1959年5月生,台湾人,台盟,1982年8月参加工作,厦门大学历史系历史学专业毕业,大学学历,副研究馆员。
现任省政协副主席,台盟省委会主委、广州市委会主委,广州市政协副主席。
李心,女,汉族,1961年7月生,河南遂平人,民建,1983年8月参加工作,中南财经大学工业经济专业毕业,在职研究生学历,经济学博士,正高级会计师,高级审计师。
马光瑜,男,汉族,1958年10月生,陕西凤翔人,农工党,1984年8月参加工作,西安医科大学基础医学院生理学专业毕业,在职研究生学历,医学博士,教授,研究员。
吴伟鹏,男,汉族,1965年6月生,广东恩平人,1986年6月加入中国共产党,1986年7月参加工作,武汉大学宪法学与行政法学专业毕业,在职研究生学历,法学博士。
龚稼立,男,汉族,1960年8月生,安徽巢湖人,1984年5月加入中国共产党,1984年8月参加工作,中国政法大学法律系法律专业毕业,大学学历,法律硕士,二级大法官。
林贻影,男,汉族,福建古田人,1963年6月出生,中共党员,研究生学历,法学硕士。现任广东省人民检察院党组书记、检察长、检察委员会委员、检察员。
来源:广东共青团
名单来源:南方+、南方日报、南方杂志
照片及简历来源:人民网地方领导资料库、广东人大网、南方杂志、百度百科
【继续阅读】
叶帅一家,共出了一位正国级、五位副国级、三位省部级人物.......第四代叶仲豪低调任职