梅州市副市长,入列最新80后厅局级领导干部名单
单纯从年龄结构来讲,中国未来政坛的希望大多寄托在他们身上,公务员高参小编和大伙的想法一样:希望这些政坛新星能够不忘初心、奋力前行!
黄巍,1980年9月生,山西原平人,研究生学历,2003年1月加入中国共产党,2004年7月参加工作。
曾任中国神华煤制油化工有限公司神华陶氏榆林煤化工总协调人兼技术经理、神华俄罗斯煤制油一体化项目经理;
2008年3月,不满28岁的张辉当选为共青团山东省委副书记。此前,张辉担任共青团济南市委副书记、党组成员。1980年6月出生的张辉是山东曹县人,2002年7月毕业于山东经济学院。
作为山东省委组织部选调的应届选调生,张辉被分配到槐荫区道德街办事处,随后担任科员、主任助理。第二年,张辉参加槐荫区组织的一次公开公务员选拔,并通过考试,成为一名正科级公务员。
2004年,张辉成为共青团济南市槐荫区委主任科员。又赶上该区组织下派干部试点,下派到槐荫区吴家堡宋庄村任党支部副书记。2006年6月,下派基层两年的张辉,调任槐荫区西市场街道办副主任,级别为副处。
不到一年,张辉调任共青团济南市委副书记、党组成员,级别为正处。
张辉,男,1980年6月生,山东曹县人,毕业于山东经济学院,2008年3月起,担任共青团山东省委副书记、党组成员,成为山东最年轻的“厅官”。2011年11月末,张辉被任命为济宁市委常委、市中区委书记。
1998.09——2002.07 山东经济学院财政金融系货币银行学专业学生;
2002.07——2003.07 济南市槐荫区道德街街道办事处党工委办公室、西新街社区居委会见习工作人员;
2003.07——2004.06 济南市槐荫区道德街街道办事处科员、主任助理(副科);
2004.06——2006.06 共青团济南市槐荫区委主任科员(其间:2003.09—2005.12 下派任济南市槐荫区吴家堡镇宋庄村、刘庄村党支部副书记)(正科);
2006.06——2007.05 济南市槐荫区西市场街道办事处副主任(副处);
2007.05——2008.02 共青团济南市委副书记、党组成员(正处);
2008.02—— 共青团山东省委副书记、党组成员、省少工委主任(副厅)。
2011.11——中共济宁市委常委、济宁市市中区委书记。(中国最年轻的地级市市委常委、县(市、区)委书记)。
2013.11——2015.07 济宁市委常委、任城区委书记。
2011年5月12日,曾被称为“最年轻市长”的湖北宜城市市长周森锋,全票获任湖北省神农架林区代区长。此时,距周森锋31岁的生日还有两个月。
周森锋,男,汉族,河南禹州人,1980年7月生,硕士研究生学历,管理学硕士学位。2004年7月参加工作,2000年11月加入中国共产党。现任湖北省神农架林区党委副书记、林区人民政府区长。
1997年9月至2001年7月,同济大学土木工程专业,就读本科 ;
2001年9月至2004年7月,清华大学管理科学与工程专业,就读硕士研究生;
2004年7月至2007年11月,湖北省襄樊市建设委员会副主任、党委委员(副处级);
2007年11月至2008年8月,湖北省襄樊市城市规划管理局党组副书记、副局长;
2008年8月至2008年9月,湖北省宜城市委常委、市政府党组副书记;
2008年9月至2009年5月,湖北省宜城市委常委、市政府副市长、党组副书记;
2009年5月至2009年6月,湖北省宜城市委副书记、市政府副市长、党组书记(2009年6月任市人民政府代理市长);
2009年6月至2011年5月,湖北省宜城市委副书记、市政府市长、党组书记(正处级);(湖北省乃至全国年龄最年轻的市长)
2011年5月至2011年7月,湖北省神农架林区党委副书记、林区人民政府副区长、代理区长;
2011年7月至今,湖北省神农架林区党委副书记、林区人民政府区长;(副厅级)
2011年7月7日,神农架林区第十届人民代表大会第七次会议上,当选神农架林区人民政府区长; (中国最年轻区长)
在2011年11月9日召开的神农架林区十一届人大一次会议第三次大会上,周森锋当选神农架林区人民政府区长。
2014年10月:任旌德县县委书记,并提名宣城市副市长人选。
2014.12任宣城市人民政府副市长,旌德县委书记、县人武部党委第一书记。
2016.09-,宣城市委常委、市人民政府副市长、旌德县委书记。
郭文杰 男,1980年10月生,汉族,河南鹤壁人,2001年5月入党,2008年7月参加工作,研究生毕业(北京交通大学电力电子与电力传动专业),工学博士,高级工程师
曾任北京京仪集团有限责任公司规划发展部副部长,北京京仪椿树整流器有限责任公司党委副书记、董事、总经理,北京京仪绿能电力系统工程有限公司党委书记、总经理,共青团北京市委事业部部长。
2012年8月4日拟提名为共青团北京市第十三届委员会副书记人选。
雷瑞,女,汉族,1982年5月生,硕士研究生学历,中共党员,2005年10月参加工作。
历任富滇银行办公室副主任、党群工作部(企业文化部)副部长,瑞丽市新农村建设工作队总队长,瑞丽市委副书记(挂职)等职,富滇银行团委书记。
2014年08月14日,雷瑞同志任云南农垦集团公司副总经理。
2012年8月16日广西自治区对郑胜景等41人进行任前公示:
郑胜景,男,1980年7月生,汉族,籍贯新疆沙湾,2004年3月加入中国共产党,大学学历,工学学士,现任柳城县委副书记、副县长、代县长,拟任副厅级领导职务。
2012年8月17日内蒙古自治区对诺敏提任厅局级领导干部进行公示。
诺敏,女,1980年12月生,蒙古族,内蒙古党校大学学历,中共党员,现任呼伦贝尔市团委书记、党组书记,拟提任副厅级领导干部。
贾琳,女,汉族,中共党员,1980年生。2008年在北京挂职一年,历任西安市政协委员、共青团西安市碑林区委书记,碑林区委组织部副部长,西安市高陵县委常委、宣传部部长。
2012年9月28日,当选共青团陕西省委副书记。为陕西省首位80后副厅级干部。
汤瑞,女,1982年6月出生,在职硕士研究生学历。现任自治区农垦事业管理局团委书记,2013年2月任自治区团委副书记、党组成员。
1999.09--2003.07 哈工大材料科学与工程学院读本科
2003.09--2010.12 哈工大材料科学与工程学院硕博连读
2005.08--2006.07 山西省临汾市浮山县寨圪塔乡初级中学支教
2011.09—至今绥滨县人民政府党组书记、绥滨县人民政府代县长、县长。
赵永圣,男,汉族,1983年5月出生,2007年7月参加工作,2005年5月加入中国共产党,研究生学历,硕士学位;
董玉毅,男,汉族,1981年7月生,中共党员,硕士研究生学历。现任中共海晏县委书记,2015年3月任中共海北州委常委。
历任内蒙古包头市经济委员会主任助理(挂职,副县级)、包头市发展和改革委员会主任助理(副县级)、包头市东河区区长助理(副县级)、包头市经济委员会副主任、党组成员,
2011年12月调任中共(青海省)黄南州委副秘书长(正县级),
包头市第十三届人民代表大会代表,包头市第十三届人民代表大会常务委员会委员,青海省北藏族自治州第十二届州委常委。
冉清,男,汉族,1980年4月生,中共党员,硕士研究生学历。现任共青团青海省委组织部部长,2015年2月拟提任副厅级领导干部。2015年4月任共青团青海省委副书记。
曾任中国四维测绘技术总公司总经理助理,中寰卫星导航通信有限公司总经理,北京市朝阳区望京街道办事处副主任(正处级)。
2017年8月,拟提名为共青团北京市第十四届委员会副书记人选。
历任四川航天技术研究院总体设计部软件研究设计室主任助理、室副主任、室主任。
2015年8月—— 2018年1月,任共青团四川省委副书记。
2017年12月24日,共青团四川省第十四次代表大会完成各项议程在成都闭幕,随后举行了共青团四川省第十四届委员会第一次全体会议。会议选举产生了共青团四川省委新一届常委会和领导班子。唐经天当选副书记。
杨蓓蓓,女,1980年3月生,汉族,陕西渭南人,无党派,2004年7月参加工作,英国华威大学经济金融学专业研究生毕业,理学硕士。曾任北京市西城区功能街区产业发展促进局副局长,大兴区发展改革委副主任。
赵岩,男,汉族,1980年10月生,黑龙江伊春人,2001年11月入党,2006年7月参加工作,博士研究生。曾任固原市副市长。
1999.09——2004.07 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院电子信息工程专业学习,获学士学位(主);哈尔滨工程大学人文社会科学学院法学专业学习,获学士学位(辅)
2004.09——2006.07 哈尔滨工程大学研究生院经济法学专业学习,获硕士学位
2006.07——2006.09 中建一局第五建筑有限公司合约部工作
2006.09——2006.11 中建一局第五建筑有限公司北京新天地项目经理部工作
2006.11——2007.06 中建一局第五建筑有限公司市场投标部工作
2007.06——2009.09 中建一局第五建筑有限公司团委书记(2007.09-2012.01 西北工业大学自动化学院控制科学与工程专业学习,获博士学位)
2009.09——2010.09 中国建筑发展有限公司行政部副经理兼信息部副主任
2012.11——2014.01 中国建筑装饰集团有限公司办公室主任,固原市市长助理(挂职)
22.青团成都市委书记、党组书记,成都市政协常务委员 苏呈祥
苏呈祥,男,汉族,1983年生,大学学历。现共青团成都市委书记、党组书记,成都市政协常务委员。
2001.09-2005.07,在西南交通大学电子信息工程专业学习;
2007.08-2008.06,在邛崃市委办公室工作,任文秘二科科长;
2008.06-2009.09,在羊安镇工作,任羊安镇党委副书记,纪委书记,羊安街道党工委副书记;
2009.09-2009.12,在道佐乡工作,任道佐乡党委副书记,纪委书记,羊安工业园区管委会副主任;
2009.12-2010.07,在道佐乡工作,任道佐乡党委副书记,纪委书记,副乡长,羊安工业园区管委会副主任;
2010.07-2011.08,在道佐乡工作,任道佐乡党委副书记,乡长,纪委书记,羊安工业园区管委会副主任;
2011.08-2013.05,在道佐乡工作,任道佐乡党委书记,羊安工业园区管委会副主任(其间于2012.03- 2013.04,参加省委藏区群众工作组成都驻甘孜州石渠县工作组在石渠县工作);
2013.05-2013.09 在高何镇工作,任高何镇党委副书记(主持党委全面工作);
2013.09-201311.30,在高何镇工作,任高何镇党委书记。
2013.12.1-2016.04共青团成都市委副书记,成都市政协常务委员
2016.04-共青团成都市委员会书记,党组书记,成都市政协常务委员。
林武平,男,1980年3月生, 2015年1月13日,原任共青团南京市委副书记的林武平以共青团南京市委书记的身份参加活动;1月21日,林武平按惯例当选为南京市人大常委会委员。
李明,现任太原理工大学数学学院院长,2016年7月拟任太原理工大学副校长。
1982年4月生,山西太原人,研究生学历,2004年12月加入中国共产党,2011年6月参加工作。曾任太原理工大学数学学院副院长,2016年4月任现职。
吴泽桐,男,汉族,1980年1月出生,广东汕头人,研究生学历,管理学硕士,2005年7月参加工作,1998年6月加入中国共产党,现任梅州市政府副市长、党组成员。
2002年7月,华南理工大学工商管理学院工商管理专业(第二专业为法学)大学毕业;
2005年7月,华南理工大学工商管理学院战略管理专业研究生毕业,获管理学硕士学位(其间:2003.08-2004.08公派到美国匹兹堡州立大学访问学习,获MBA学位);
2010年10月后,任省发展和改革委员会办公室副主任(副处级);
2013年7月后,任省发展和改革委员会经济贸易处处长(其间:2013.05-2014.05挂任肇庆市发展改革局副局长、市政府副秘书长);
2014年9月后,任省发展和改革委员会综合处处长(其间:2015年2月后挂任梅州市五华县委常委、副县长);
姚蔚,男,汉族,中共党员,1982年1月出生,江西南昌人,南昌大学工商管理硕士,现任宜宾市委常委,市人民政府副市长、党组成员。
2016.10—2016.12 中信银行南昌分行副行长、党委委员
2016.12—2017.01中信银行南昌分行副行长、党委委员,宜宾市委常委,市政府党组成员
2017.01—宜宾市委常委,市人民政府副市长(挂职)、党组成员,中信银行南昌分行副行长、党委委员
2018年4月23日,江西省纪委省监委网站消息,中信银行南昌分行副行长、党委委员姚蔚涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。
1999.09——2003.07北京大学政府管理学院本科生,获法学学士学位,其间任北京大学学生会主席(2002.06——2003.05)
2003.09——2006.07北京大学政府管理学院硕士研究生,获管理学硕士学位,其间任北京大学团委副书记(学生)兼万柳学区团工委书记(2005.10——2006.07)
梁爽,1980年2月出生,黑龙江绥化人,中共党员,中国政法大学法学专业。现任北京市海淀区人民政府副区长、党组成员。
2014年8月,任北京市海淀区海淀镇党委(万柳地区工委)副书记,镇长(万柳地区办事处主任)。
2016年5月,任任北京市海淀区海淀镇党委(万柳地区工委)书记。
李志超,男,汉族,1980年01月出生,湖南省邵东县人,在职研究生学历,工程硕士,高级工程师,2002年07月参加工作,2000年04月加入中国共产党。
2002年07月,毕业于江西理工大学安全工程、工商管理专业,获大学本科学历、双学历,工学学位。
2010年11月,时年30岁的李志超出任正处级的湖南有色冶金劳动保护研究院院长、党委副书记。两年后,2012年3月,他转任湖南省有色金属管理局人事教育处处长兼湖南有色冶金劳动保护研究院党委书记。
2016年12月23日,团省委召开新任副书记见面会,省委任职决定,李志超同志担任团省委副书记、党组成员。
代玉明,男,1980年4月生,汉族,研究生学历(经济学硕士),现任贵州省委办公厅综合处处长,2017年5月拟任贵州省委办公厅副主任(试用期一年)。
32.2017年5月任共青团北京市委员会副书记 李健(试用期一年)
谢君毅,男,汉族,湖南湘乡人,1980.10,大学,文学学士,中共党员,沅江市人民政府市长,2017年6月提名为共青团湖南省第十五届委员会副书记候选人,任党组成员。
黄华,男,1982年12月出生,汉族,陕西省志丹县人,2002年1月加入中国共产党,文学学士。现任共青团陕西省委副书记。
1998年09月至2002年07月,在延安大学中文系语言文学专业学习;
2002年07月至2004年07月,在中共陕西省延安市委政策研究室工作;
2004年07月至2004年12月,任陕西省延安市委《延安工作》编辑部副主任科员;
2004年12月至2007年08月,任陕西省延安市人民政府办公室秘书;
2007年08月至2008年05月,任陕西省延安市人民政府办公室主任科员;
2008年05月至2011年09月,任陕西省延安市人民政府总值班室主任;
2011年09月至2017年04月,任中共陕西省志丹县委委员、县人民政府副县长;
鲁镇,男,1983年3月生于江苏省句容市,中国共产党员,陕西师范大学政治经济学院中共党史专业获法学硕士学位。
2000年09月,陕西师范大学政治经济学院思想政治教育专业学习;
2004年陕西师范大学留校工作(期间在陕西师范大学政治经济学院中共党史专业获得法学硕士学位),曾担任学生政治辅导员、学院团总支书记、校团委副书记、校团委书记、党委宣传部部长。
陈占英,1981年4月生,内蒙古党校研究生学历,中共党员,现任巴彦淖尔市团委书记、党组书记,2018年3月拟提任自治区直属机关副厅级领导职务。2018年5月当选共青团内蒙古自治区副书记。
易军,男,1980年7月出生,中共党员,大学学历,现任共青团江西省委办公室主任,2018年4月拟任共青团江西省委党组成员,提名为共青团江西省第十六届委员会副书记候选人。
读
梅州| 火箭发射装置将开展人工增雨作业,天气预报将有雷阵雨!
名人家谱| 梅州人族谱有“玄机”,如配偶、子女姓名等——黄华华的族谱如何写?
客家人摘捻子