2023年31省市委书记调整名单汇总!
据新华社1月3日消息,日前,中共中央决定:信长星同志任江苏省委委员、常委、书记,不再担任青海省委书记、常委、委员职务;陈刚同志任青海省委委员、常委、书记。
据新华社2022年12月28日消息,日前,中共中央决定:吴政隆同志不再担任江苏省委书记、常委、委员职务,另有任用。
01
信长星,男,汉族,1963年12月生,山东惠民人,1986年6月加入中国共产党,1986年7月参加工作,华中师范大学政治系政治经济学专业毕业,研究生学历,经济学硕士。
现任第二十届中央委员,江苏省委书记。
信长星曾任人力资源和社会保障部副部长、国家公务员局局长,安徽省委副书记等职,2020年7月任青海省委副书记,2020年8月任青海省省长,2022年3月任青海省委书记。第二十届中央委员。
人物履历1979.09--1983.08 曲阜师范大学政治系政治教育专业学习
1983.08--1986.07 华中师范大学政治系政治经济学专业硕士研究生
1986.07--1988.06 劳动人事部劳动科学研究所干部
1988.06--1989.01 劳动部劳动科学研究所助理研究员
1989.01--1991.01 劳动部劳动科学研究所工资研究室副主任
1991.01--1993.02 劳动部劳动科学研究所综合研究室副主任(其间:1992.02--1993.02挂职任太原钢铁公司劳资处副处长)
1993.02--1994.01 劳动部政策法规司综合处副处长
1994.01--1997.02 劳动部政策法规司体改处处长
1997.02--1998.07 劳动部政策法规司副司长
1998.07--1999.03 劳动和社会保障部办公厅副主任
1999.03--2001.07 劳动和社会保障部培训就业司副司长
2001.07--2002.03 劳动和社会保障部培训就业司司长
2002.03--2005.06 劳动和社会保障部办公厅主任
2005.06--2006.03 劳动和社会保障部规划财务司司长(2004.02--2006.01挂职任陕西省西安市委常委、副市长)
2006.03--2008.07 劳动和社会保障部办公厅主任(其间:2007.03--2008.01中央党校一年制中青年干部培训班学习)
2008.07--2010.09 国家公务员局副局长、党组成员
2010.09--2014.08 人力资源和社会保障部副部长、党组成员,中央新疆工作协调小组成员(2012.03任,2013.05免),国务院三峡工程建设委员会委员(2013.06)
2014.08--2016.09 人力资源和社会保障部副部长、党组成员,国家公务员局局长、党组书记,中央保密委员会委员(2015.10),国务院三峡工程建设委员会委员,第24届冬季奥林匹克运动会工作领导小组成员(2015.10),中央社会治安综合治理委员会委员(2015.12)
2016.09--2020.07 安徽省委副书记
2020.07--2020.08 青海省委副书记,省政府党组书记
2020.08--2022.03 青海省委副书记、副省长、代省长、省长,省政府党组书记
2022.03--2022.05 青海省委书记
2022.05--2023.01青海省委书记、省人大常委会主任
2023.01--江苏省委书记
02
陈刚,男,汉族,1965年4月生,江苏高邮人,1986年12月加入中国共产党,1990年8月参加工作,研究生学历,理学博士学位,教授级高级工程师。
现任第二十届中央委员,青海省委书记。
陈刚曾任河北省委副书记,雄安新区党工委书记、管委会主任等职,2020年12月任全国总工会党组书记,2021年2月当选中华全国总工会副主席、书记处第一书记。第二十届中央委员。
人物履历1980.09—1984.09,扬州师范学院化学系学习;
1984.09—1987.09,哈尔滨工业大学应用化学系高分子材料专业硕士研究生学习;
1987.09—1990.08,北京大学化学系无机化学专业博士研究生学习;
1990.08—1994.05,北京玻璃研究所晶体室工程师、副主任;
1994.05—1994.07,北京玻璃研究所副所长;
1994.07—2000.07,北京一轻集团有限责任公司副总经理兼北京玻璃研究院副院长;
2000.07—2002.03,北京市外经贸委副主任;
2002.03—2003.01,中国贸促会北京市分会党组书记、主任;
2003.01—2004.01,北京市朝阳区委副书记、副区长、代区长;
2004.01—2006.10,北京市朝阳区委副书记、区长;
2006.10—2012.07,北京市朝阳区委书记(其间:2009.03—2009.07中央党校中青班学习);
2012.07—2013.06,北京市委常委;
2013.06—2013.07,贵州省委常委;
2013.07—2017.05,贵州省委常委,贵阳市委书记;
2017.05—2017.06,河北省委常委、雄安新区党工委书记;
2017.06—2017.07,河北省委常委,雄安新区党工委书记、管委会主任;
2017.07—2020.10,河北省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任;
2020.10—2020.11,河北省委副书记、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任;
2020.11—2020.12,河北省委副书记、雄安新区党工委书记、管委会主任;
2020.12—2021.02,全国总工会党组书记、副主席候选人、书记处第一书记人选,中央精神文明建设指导委员会委员,党和国家功勋荣誉表彰工作委员会委员;
2021.02—2023.01,全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记,中央精神文明建设指导委员会委员,党和国家功勋荣誉表彰工作委员会委员;
2023.01—青海省委书记。
第十九届中央候补委员,第十三届全国人大代表
12月以来,天津、重庆、浙江、江西、甘肃、贵州、江苏、山东、山西九省市党委“一把手”相继调整。
12月7日,江西省委书记易炼红调离江西,跨省履新浙江省委书记,甘肃省委书记尹弘同步调整,接替易炼红任江西省委书记,黑龙江省委副书记、省长胡昌升远赴西北接替尹弘任甘肃省委书记。
12月8日,新华社发布消息,陈敏尔卸下重庆市委书记职务,接替李鸿忠担任天津市委委员、常委、书记,而原浙江省委书记袁家军接替陈敏尔担任重庆市委书记、常委、委员职务。
12月9日,贵州省召开领导干部会议宣布,谌贻琴不再担任贵州省委书记、常委、委员职务(另有任用),贵州省委书记职务由国家广播电视总局局长徐麟接替。
12月28日,担任江苏省委书记1年多的吴政隆卸任,不再担任江苏省委书记、常委、委员职务,另有任用。
12月29日,山西省委书记林武转任山东省委书记,山西省长蓝佛安任山西省委书记。
尹力,男,汉族,1962年8月生,山东临邑人,1987年9月参加工作,1983年6月加入中国共产党,俄罗斯医学科学院谢马什克社会卫生、经济与卫生事业管理研究所卫生经济与卫生事业管理专业毕业,研究生学历,医学博士学位。
现任中央政治局委员、北京市委书记。
编者注:新华社北京11月13日电 日前,中共中央决定:蔡奇同志不再兼任北京市委书记、常委、委员职务,尹力同志兼任北京市委委员、常委、书记。
02 天津市陈敏尔,男,汉族,1960年9月生,浙江诸暨人,1981年8月参加工作,1982年9月加入中国共产党,中央党校研究生学历。
现任中央政治局委员,天津市市委书记。
编者注:日前,中央对天津市委主要负责同志职务进行了调整。李鸿忠同志不再兼任天津市委书记、常委、委员职务,陈敏尔同志兼任天津市委委员、常委、书记。
03 河北省倪岳峰,男,汉族,1964年9月生,安徽岳西人,1987年6月参加工作,1985年3月加入中国共产党,清华大学自动化系系统工程专业毕业,研究生学历,工学博士学位。
现任二十届中央委员,河北省委书记。
04 山西省蓝佛安,男,汉族,1962年6月生,广东惠东人,1985年8月参加工作,1985年4月加入中国共产党,大学学历,管理学硕士学位。
现任第二十届中央委员,山西省委书记、省长,省政府党组书记。
编者注:据新华社12月29日消息,日前,中共中央决定:林武同志任山东省委委员、常委、书记,不再担任山西省委书记、常委、委员职务;蓝佛安同志任山西省委书记。
05 内蒙古自治区孙绍骋,男,汉族,1960年7月生,山东海阳人,1984年7月参加工作,1986年5月加入中国共产党,在职研究生学历,法学博士。
现任第二十届中央委员,内蒙古自治区党委书记、人大常委会党组书记。
06 辽宁省郝鹏,男,汉族,1960年7月生,陕西凤翔人,1976年1月参加工作,1982年3月加入中国共产党,硕士研究生学历,毕业于西北工业大学,获工学学士、工程硕士学位。高级经济师,享受国务院特殊津贴。
现任第二十届中央委员,中共辽宁省委书记。
编者注:新华网沈阳11月28日电 日前,中央对辽宁省委主要负责同志职务进行了调整。张国清同志不再兼任辽宁省委书记、常委、委员职务,郝鹏同志任辽宁省委委员、常委、书记。
07 吉林省景俊海,男,汉族,1960年12月生,陕西白水人。1982年7月参加工作,1982年7月加入中国共产党。西安电子科技大学半导体材料与器件专业毕业,在职研究生学历,工学硕士学位,教授。
现任第二十届中央委员,吉林省委书记、省人大常委会主任。
08 黑龙江省许勤,男,汉族,1961年10月生,江苏连云港人,1982年1月加入中国共产党,1982年7月参加工作,北京理工大学光电工程系光学仪器专业毕业,研究生学历,香港理工大学管理学博士。
现任第二十届中央委员,黑龙江省委书记,省人大常委会主任。
09 上海市陈吉宁,男,汉族,1964年2月生,吉林梨树人,1998年4月参加工作,1984年6月加入中国共产党,英国帝国理工学院土木系环境系统分析专业毕业,研究生学历,工学博士学位,教授。
现任中央政治局委员,上海市委书记。
编者注:新华网上海10月28日电 日前,中央对上海市委主要负责同志职务进行了调整。李强同志不再兼任上海市委书记、常委、委员职务,陈吉宁同志兼任上海市委委员、常委、书记。
10 江苏省最信消息:据新华社北京12月28日电 日前,中共中央决定:吴政隆同志不再担任江苏省委书记、常委、委员职务,另有任用。职位暂时空缺。
吴政隆,男,汉族,1964年11月生,江苏南京人,大学学历,工学学士学位,高级工程师,1987年11月加入中国共产党,1984年8月参加工作。
现任第二十届中央委员,江苏省人大常委会主任。
11 浙江省易炼红,男,汉族,1959年9月出生,湖南涟源人,1985年6月加入中国共产党,1976年8月参加工作,研究生学历,经济学硕士学位,教授。
现任第二十届中央委员,浙江省委书记,省人大常委会主任,省军区党委第一书记。
编者注:新华网杭州12月7日电 日前,中央对浙江省委主要负责同志职务进行了调整。袁家军同志不再兼任浙江省委书记、常委、委员职务,易炼红同志任浙江省委委员、常委、书记。
12 安徽省郑栅洁,男,汉族,1961年11月生,福建漳州人。1982年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党。在职研究生学历,工商管理硕士。
现任第二十届中央委员,安徽省委书记,省人大常委会主任、党组书记。
13 福建省周祖翼,男,汉族,1965年1月出生,浙江天台人,1984年6月加入中国共产党,研究生学历,理学博士,教授、博士生导师。
现任第二十届中央委员,福建省委书记。
编者注:新华网福州11月13日电 日前,中央对福建省委主要负责同志职务进行了调整。尹力同志不再兼任福建省委书记、常委、委员职务,周祖翼同志任福建省委委员、常委、书记。
14 江西省尹弘,男,1963年6月生,汉族,浙江湖州人,1984年1月加入中国共产党,1985年7月参加工作,上海工业大学工学学士,上海交通大学法学学士,讲师。
现任第二十届中央委员,江西省委书记。
编者注:新华网南昌12月7日电 日前,中央对江西省委主要负责同志职务进行了调整。尹弘同志任江西省委委员、常委、书记,易炼红同志不再担任江西省委书记、常委、委员职务。
15 山东省林武,男,汉族,1962年2月生,福建闽侯人,1982年8月参加工作,1987年1月加入中国共产党,在职研究生学历,工学博士学位。
现任第二十届中央委员,中共山东省委书记。
编者注:据新华社12月29日消息,日前,中共中央决定:李干杰同志不再兼任山东省委书记、常委、委员职务;林武同志任山东省委委员、常委、书记。
16 河南省楼阳生,男,汉族,1959年10月生,浙江浦江人,1976年8月参加工作,1981年11月加入中国共产党,在职研究生学历,工商管理硕士学位。
现任第二十届中央委员,河南省委书记、省人大常委会主任。
17 湖北省王蒙徽,男,汉族,1960年1月生,江苏盐城人,1981年11月加入中国共产党,1983年7月参加工作,清华大学城市规划与设计专业研究生学历,工学博士学位,副教授。
现任第二十届中央委员,湖北省委书记、省军区党委第一书记。
18 湖南省张庆伟,男,汉族,1961年11月生,河北乐亭人,1982年8月参加工作,1992年12月加入中国共产党,西北工业大学飞机设计专业研究生毕业,管理学博士,研究员。
现任第二十届中央委员,湖南省委书记、省人大常委会主任、省军区党委第一书记。
19 广东省黄坤明,男,汉族,1956年11月生,福建上杭人,1974年12月参加工作,1976年10月加入中国共产党,清华大学公共管理学院公共管理专业毕业,在职研究生学历,管理学博士学位。
现任中央政治局委员,广东省委书记。
编者注:新华网广州10月28日电 日前,中央对广东省委主要负责同志职务进行了调整。李希同志不再兼任广东省委书记、常委、委员职务,黄坤明同志兼任广东省委委员、常委、书记。
20 广西壮族自治区刘宁,男,汉族,1962年1月生,籍贯吉林省临江市,1983年7月参加工作,1990年8月加入中国共产党,清华大学水利工程系水利水电工程专业毕业,在职研究生学历,工学博士,教授级高级工程师。
现任二十届中央委员,广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任。
21 海南省沈晓明,男,汉族,1963年5月生,浙江绍兴人,1987年7月参加工作,1984年8月加入中国共产党。研究生学历,医学博士学位,研究员、教授。
现任第二十届中央委员,海南省委书记,省人大常委会主任,省军区党委第一书记 。
22 重庆市袁家军,男,汉族,1962年9月生,吉林通化人,1987年7月参加工作,1992年11月加入中国共产党,航空航天部第五研究院501部空间飞行器设计专业毕业,研究生学历,工学博士学位,研究员。
现任中央政治局委员、重庆市委书记。
编者注:新华网重庆12月8日电 日前,中央对重庆市委主要负责同志职务进行了调整。陈敏尔同志不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务,袁家军同志兼任重庆市委委员、常委、书记。
23 四川省王晓晖,男,汉族,1962年生,吉林省长岭县人。毕业于吉林大学法学院,研究生学历,法学硕士。
现任第二十届中央委员,四川省委书记。
24 贵州省徐麟,男,1963年6月生,汉族,上海市人,1982年9月加入中国共产党,1982年10月参加工作,在职研究生,工商管理硕士。
现任第二十届中央委员,贵州省委书记。
编者注:新华网贵阳12月9日电 日前,中央对贵州省委主要负责同志职务进行了调整。谌贻琴同志不再担任贵州省委书记、常委、委员职务,另有任用;徐麟同志任贵州省委委员、常委、书记。
25 云南省王宁,男,汉族,1961年4月生,湖南湘乡人(辽宁沈阳出生),1983年6月加入中国共产党,1983年8月参加工作,大学学历,高级工程师。
现任第二十届中央委员,云南省委书记,省人大常委会主任、党组书记。
26 西藏自治区王君正,男,1963年5月生,汉族,山东临沂人,1987年11月加入中国共产党,1988年8月参加工作,清华大学经济管理学院工商管理专业毕业,研究生学历,管理学博士。
现任第二十届中央委员,西藏自治区党委书记。
27 陕西省赵一德,男,汉族,1965年2月生,浙江温岭人,1985年1月加入中国共产党,1983年8月参加工作,浙江省委党校在职研究生学历。
现任二十届中央委员,陕西省委书记。
编者注:新华网西安11月27日电 日前,中央对陕西省委主要负责同志职务进行了调整。刘国中同志不再兼任陕西省委书记、常委、委员职务,赵一德同志任陕西省委书记。
28 甘肃省胡昌升,男,汉族,1963年12月生,江西高安人,1986年7月参加工作,1986年1月加入中国共产党,山东大学中国古代史专业在职研究生毕业,历史学博士,副教授。
现任第二十届中央委员,甘肃省委书记。
编者注:新华网兰州12月7日电 日前,中央对甘肃省委主要负责同志职务进行了调整。胡昌升同志任甘肃省委委员、常委、书记,尹弘同志不再担任甘肃省委书记、常委、委员职务。
29 青海省信长星,男,汉族,1963年12月生,山东惠民人,1986年6月加入中国共产党,1986年7月参加工作,华中师范大学政治系政治经济学专业毕业,研究生学历,经济学硕士。
现任第二十届中央委员,青海省委书记、省人大常委会主任。
30 宁夏回族自治区梁言顺,男,汉族,1962年12月出生,山东泰安人,1983年7月参加工作,1985年2月加入中国共产党,中央党校研究生部政治经济学专业毕业,在职研究生学历,经济学博士,研究员。
现任二十届中央委员,宁夏回族自治区党委书记,自治区人大常委会主任、党组书记。
31 新疆维吾尔自治区马兴瑞,男,汉族,1959年10月生,山东郓城人,1988年3月参加工作,1988年1月加入中国共产党,哈尔滨工业大学飞行动力学研究室一般力学专业毕业,研究生学历,工学博士学位,教授。
现任中央政治局委员,新疆维吾尔自治区党委书记,新疆生产建设兵团第一政委。
文章来源:网络整理
侵权请联系删除
本平台对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供读者参考,本公众平台将不承担任何责任。若涉及版权问题,请联系本平台对文章进行删除