刚刚,中国铁路各路局领导层确认.....(附简历)
路局更名挂牌仪式将统一在今日进行。据了解,之前有铁路局提前将旧牌摘下,准备更换新牌,违背了改革步调一致性要求。中铁总于是重申必须同时挂牌,这些路局又将旧牌重新挂上。
日前18家路局名称变更全部通过核准,变身XX局集团公司(青藏铁路公司以“中国铁路青藏集团有限公司”定名)。
近日,各路局已全部完成工商变更登记。从前的路局时代正式结束,路局集团公司时代正式开启。
——暂定今日挂新牌
路局更名挂牌仪式将统一在今日进行。据了解,之前有铁路局提前将旧牌摘下,准备更换新牌,违背了改革步调一致性要求。中铁总于是重申必须同时挂牌,这些路局又将旧牌重新挂上。
——领导层确认
董事长:郭竹学
出生于1966年11月,大学学历,高级工程师。
现任北京铁路局局长,党委委员、常委、副书记,十二届上海市政协委员。
曾先后在北京铁路局承德车站和北京铁路局调度所工作,后进入铁道部,历任铁道部运输指挥中心调度部调度员、调度部副处长、处长、调度部副主任等职务。
2008年1月起担任广州铁路(集团)公司副董事长、党委副书记和总经理 。
2011年6月22日南昌铁路局局长。
2013年1月4日任上海铁路局局长,党委委员、常委、副书记。
2015年7月29日,当选十二届上海市政协委员。
2017年5月调任北京铁路局局长
董事长:刘生荣
历任西安西站站长、西安铁路局常务副局长、兰州铁路局书记。
董事长:赵春雷
1962年3月出生
1979.09-1983.08西南交通大学铁道运输专业学习(大学本科)
1983.08-1987.09哈尔滨铁路局减速顶调速系统研究中心见习、助工
1987.09-1990.09铁道科学研究院研究生部铁道运输专业学习(研究生)
1990.09-1998.10铁道部运输局技术处助工、主任科员
1998.10-2009.06铁道部运输局调度部助理调研员、副处长、处长、副主任
2009.06-2009.10西安铁路局党委书记
2009.10-2013.03铁道部运输局副局长兼调度部主任
2013.03-2015.07中国铁路总公司运输局副局长兼调度部主任
2015.07-太原铁路局局长、党委副书记
总经理:陈玉柱
原集通公司董事长、党委书记、总经理,任职10余年。
董事长:张骥翼
1962年生,曾任京福铁路客运专线安徽有限责任公司总经理(正局级)兼中国铁路总公司上海铁路局副局长、中国铁道学会理事、铁道部运输局客专技术部副主任。西南交通大学1983届铁道运输专业毕业生。曾获北京市第十八届企业管理现代化创新成果一等奖、铁道部铁道科技进步奖一等奖、铁道部铁道科技进步奖特等奖、茅以升基金会铁道工程师奖等。
董事长:王秋荣
原中铁总宣传部部长。历任南昌铁路局党委书记等。
总经理:王新春
原青藏铁路公司总经理。
董事长:王培(左一)
总经理:马叶江
2015年1月任乌鲁木齐铁路局党委书记。曾任乌鲁木齐铁路局局长助理、副局长等。
董事长:王奭【shi 四声】
河北丰润人,1963年7月出生,大学学历,1985年7月参加工作。
总经理:朱生宪
原兰州铁路局副局长兼总工程师。
董事长:周荣
1981年毕业于哈尔滨铁道职业技术学院(原哈尔滨铁路工程学校)铁道工程专业。
曾任沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司总经理兼广州铁路集团公司副总经理,怀邵衡铁路公司董事长。
2017年1月任昆明铁路局党委书记。
总经理:王耕捷
为中国铁路昆明局集团有限公司党委委员、党委副书记。
曾任昆明铁路局党委副书记、纪委书记,昆明铁路局副局长、总工程师等领导职务。
2017年5月任兰州铁路局党委书记。
董事长:康维
历任南昌铁路局副局长、沪昆客专江西公司董事长、总经理。
2014 年4月任南宁铁路局党委书记。
2017年9月任中国铁路南宁局集团有限公司董事长、党委书记。
总经理:包楚雄
湖北黄冈人,1964年5月出生,在职研究生学历、工程硕士。1981年8月参加工作,1986年6月加入中国共产党。2006、2009年铁道部火车头奖章;2007年铁道部时速200公里等级提速系统工程特等奖。
2006年12月,任武汉铁路局副局长。
2010年4月,任青藏铁路公司总经理、党委副书记(正局级)。
2017年10月任中国铁路南宁局集团有限公司总经理。
董事长:张千里
1967年12月生,1990年7月参加工作,1990年4月加入中国共产党,大学学历,工商管理硕士学位。
曾任任铁道部运输局装备部副主任。
2010年4月,南宁铁路局副局长,党委副书记。
后任南宁铁路局局长,党委副书记。
总经理:庄河
原中国铁路总公司运输局调度部副主任。
董事长:杨伟军
原郑州铁路局党委书记。
2017年9月29日,兰州铁路局召开全局干部大会宣布铁总党组决定:任命杨伟军为中国铁路兰州局集团有限公司党委委员、书记、董事长。
总经理:李力(右一)
曾任兰州铁路局副局长。
董事长:钱铭
原京沪高速铁路股份有限公司原董事长、党委书记。
总经理:孙景
1965年7月出生,大学本科学历,工学硕士学位,高级工程师。
2012年5月加入广深铁路股份有限公司,任广深铁路股份有限公司非执行董事;
自2007年5月起任广铁集团副总经理
2007年4月任郑州铁路局局长助理
2004年6月至2007年3月任郑州铁路局机务处处长
2004年6月之前曾先后在郑州铁路局郑州分局郑州北机务段、郑州铁路局机务处、郑州铁路局郑州分局月山机务段任职。
董事长:宋修德
1967年出生,本科就读于长沙铁道学院,研究生就读于石家庄铁道学院,在北方交通大学经济管理学院获得博士学位。
曾任过乌鲁木齐北站副站长、乌鲁木齐火车站站长、客运处处长、副局长、局长等职务,后调任铁道部任劳动和卫生司副司长。
2006年1月~2006年4月,任中华人民共和国铁道部劳动和卫生司司长;
2006年4月~2007年2月,任广州铁路(集团)公司党委书记、副董事长;
2007年2月~2010年4月,任昆明铁路局局长、党委副书记;
2010年4月~2011年8月,任哈尔滨铁路局局长、党委副书记;
2011年8月~2014年8月,任中铁快运股份有限公司总经理。
2014年8月~,任成都铁路局局长、党委副书记。
2017年11月,任成都铁路局局长、党委副书记,中国铁路成都局集团有限公司的法定代表人和董事长。
总经理:曾宪海(左三)
原运输局副局长兼工务部主任任。
董事长:武勇
曾任成都铁路局局长。
广州铁路(集团)公司总经理。
广州铁路(集团)公司董事长。
现任中国铁路广州局集团有限公司的法定代表人和董事长。
总经理:韦皓(左一)
原运输局副局长兼车辆部主任任。
董事长:单立军
曾任哈尔滨铁路局党委书记。
2016年05月,任乌鲁木齐铁路局党委副书记、局长。
2017年10月起,任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司党委书记、董事长。
总经理:陈敏
原昆明铁路局副局长。
董事长:侯文玉(左二)
2017年5月22日起担任上海铁路局局长、党委副书记。
之前多年担任上海铁路局副局长。
总经理:应慧刚
原上海铁路局副局长兼总工程师。
董事长:张海涛
从哈尔滨铁路局到沈阳铁路局任副局长;从沈局副局长升任哈尔滨铁路局局长。
2016年8月31日到沈阳铁路局任局长。
总经理:汤晓光
山东人,本科学历。曾任晋豫鲁铁路通道股份公司董事长、总经理。
2003年,任济南铁路分局副局长
2004年-2009年,任武广客专公司副总经理、总工程师
2010年,任山西中南部铁路通道公司总经理 。
2017年1月,任沈阳铁路局党委书记。
董事长:王进喜
曾任哈尔滨铁路局党委书记,代局长。
总经理:马春山
曾任郑万铁路京广客运专线河南有限责任公司总经理。
2017年4月,哈尔滨铁路局党委书记。
2017年11月起任中国铁路哈尔滨局集团有限公司总经理、董事。
——企业类型变更
大多数路局由原先的全民所有制企业变成有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)企业。其中有一些特例。
——经营范围扩大
12家经营范围扩大,分别为广州、兰州、西安、成都、沈阳、南宁、太原、武汉、济南、郑州、青藏和呼和浩特路局集团。其余6家经营范围不变。
多家路局改制后经营范围增加了房地产开发经营等内容,包括广州、西安、太原、沈阳、济南、武汉、郑州、青藏、呼和浩特等9家。
——注册资本扩大
仅有昆明和呼和浩特铁路局改制后公司注册资本减少,其中呼和浩特路局集团减少幅度达11.43%,昆明路局集团减少幅度达9.32%。郑州、哈尔滨铁路局改制后公司注册资本不变。
其中,注册资本扩大幅度最大的为兰州路局集团,增长幅度达3582.65%;济南路局集团增长幅度超过100%,达到172.83%,其次青藏、广州路局集团增长幅度均超50%。
——高管跨局任职现象普遍
现任中国铁路济南局集团有限公司监事陆海霞,兼任中国铁路南昌局集团有限公司监事会主席和中国铁路上海局集团有限公司监事;
中国铁路成都局集团有限公司董事管亚林,兼任中国铁路南宁局集团有限公司监事和中国铁路昆明局集团有限公司监事;
原中国铁路总公司机关服务局局长谷晓明,兼任中国铁路太原局集团有限公司监事和中国铁路北京局集团有限公司监事会主席;
中国铁路呼和浩特局集团有限公司监事丛华滋,兼任中国铁路沈阳局集团有限公司监事、中国铁路哈尔滨局集团有限公司监事。
——非运输企业加速整合
11月13日下午,中国铁道科学研究院、中国铁路网络有限公司、中铁银通支付有限公司在铁科会堂召开干部大会,对铁科院实施公司制改革,对网络公司、银通公司股权依法依规进行调整。
铁总人事部(党组组织部)副主任吴望根宣布了总公司和总公司党组关于铁科院领导干部任免的决定:
任命周黎同志为铁科院党委委员、书记,铁科院改制后的公司董事、董事长、党委委员、书记;
免去施卫忠同志铁科院党委书记、委员职务,另有任用;
任命叶阳升同志为铁科院改制后的公司董事、副董事长、党委委员、副书记,中国铁路网络有限公司董事、董事长;推荐叶阳升同志为铁科院改制后的公司总经理人选;
任命罗晴同志为铁科院党委委员、副院长,铁科院改制后的公司党委委员,中国铁路网络有限公司副董事长;推荐罗晴同志为铁科院改制后的公司副总经理人选,中铁银通支付有限公司董事、董事长人选;
任命牛道安、马芳为铁科院党委委员、副院长,铁科院改制后的公司党委委员;推荐牛道安、马芳为铁科院改制后的公司副总经理人选。
铁总科信部负责人周黎调任铁科院党委书记
铁科院改制后的公司董事长
铁科院院长叶阳升担任铁科院改制后的公司总经理
中国铁路网络有限公司董事长
从以上人事任免可以看出,原来为铁总直属的中国铁路网络有限公司、中铁银通支付有限公司将通过股权调整的方式“划于”铁科院管理,进行了“组合”,铁路总公司旗下非运输类业务改革重组加速。
根据《中国铁路总公司关于全面推进铁路局公司制改革的指导意见》设定的时间表,从上述指导意见印发之日启动,2017年11月底前完成工商变更登记。加快构建以公司章程为核心的制度体系,2018年起全面按照新的机制运行。
往期精彩回顾
图文来源:今日铁路人
关注世界轨道交通官方微信