林少春任广东省常务副省长(图|简历)
投稿请发送至邮箱:1609705208@qq.com
中国经济网广州3月30日综合报道 广东省政府网站昨日(29日)发布《广东省人民政府关于调整省政府领导同志分工的通知》,该文件显示林少春已任广东省常务副省长。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,林少春,1962年5月生,曾任阳江市市长,阳江市委书记等职务,2012年至2015年间曾任广东省副省长,2015年4月起任广东省委常委、政法委书记。今年2月,林少春已任广东省政府党组副书记。昨日(29日),广东省十二届人大常委会第三十二次会议表决通过决定,任命林少春为广东省人民政府副省长。
林少春简历
林少春,男,汉族,1962年5月生,广东潮阳人,1982年9月参加工作,1988年2月入党,大学学历,经济学硕士学位。
1978.10-1982.09 武汉地质学院应用地球物理勘探专业读书;
1982.09-1985.09 中国科学院广州地质新技术研究所助工;
1985.09-1988.03 中国科学院广州分院助工;
1988.03-1992.02 广东省监察厅二处副科、正科级干部(1988.02-1990.07北京人文函授大学法律系大专班学习);
1992.02-1995.12 广东省政府办公厅正科级秘书(1993.07-1995.03挂任惠州市大亚湾开发区管委会副主任兼惠州市大亚湾集团公司常务副总经理,1994.03- 1997.06中山大学经济系在职硕士学习);
1995.12-1997.06 广东省政府办公厅副处级秘书(1995.04-1996.01挂任东莞市政府副秘书长);
1997.06-2000.02 广东省政府办公厅正处职秘书;
2000.02-2002.12 广东省政府办公厅副主任;
2002.12-2004.01 广东省政府副秘书长(正厅级);
2004.01-2004.04 阳江市委副书记,市政府副市长、代市长、党组书记;
2004.04-2008.03 阳江市委副书记,市政府市长、党组书记;
2008.03-2012.09 阳江市委书记,市人大常委会主任、党组书记(2010.09参加中国井冈山干部学院中组部第三期中青年干部党性教育专题培训班学习;2011.04参加中国延安干部学院中组部第六期中青年干部党性教育专题培训班学习);
2012年9月,广东省副省长;
2015.04 任广东省委常委、政法委书记,副省长;
2015.05 任广东省委常委、政法委书记;
2017.02 任广东省委常委、省政府党组副书记、省委政法委书记。
2017.03 任广东省委常委、省政府党组副书记、常务副省长、省委政法委书记。
十届省委委员、十一届省委委员。
另可参见链接:
林氏大全系列(60个)
一、林氏文化相关专辑(15个)
2.【林氏支派】系列(九牧、阙下、陶江等)
4. 林氏家训专辑
5.【林氏网站】系列
6. 全球林氏QQ群大全
10. 林氏历代文集
11.《历代林氏中秋诗歌大全》宋元明清近代(2016)
12.《历代林氏重阳诗句集萃》(2015)
14.《历代林氏端午诗句集萃》(2016)
16.【香港林氏专辑】
17.【马来西亚林氏专辑】
18.【韩国-朝鲜林氏专辑】
19.【江西林氏专辑】
21.【台湾雾峰林家专辑】
23. 林则徐专辑
24. 【林彪专辑】33条链接揭示林彪元帅的前世今生(首创)
25. 【民国布衣元首-林森专辑】
26. 林氏优秀人民警察专辑
27. 林氏抗战老兵专辑
28. 林氏大学校长专辑
29. 林氏教师专辑
31. 林氏神童专辑(唐朝至民国)
32. 林氏将军系列
33. 林氏历代状元
35.“林氏同名”系列
四、2015年回顾专辑(7个)
36. 中华林氏2015年人物专辑
五、2016年回顾专辑(7个)
47. 【盘点2016林氏】之【内编林文(林氏美文)】47篇
六、其他专辑(9个)
【林氏谱序】系列链接:
谱序0004:【明】柯潜《重修林氏族谱序》(福建莆田南渚)九牧
谱序0005:【明】林道楠《泰和金溪林氏族谱序》(江西泰和金溪)
谱序0006:【民国】林幼春《林氏宗庙修谱序》(台湾雾峰林家)
谱序0010:【宋】吕夏卿《重修旌表门闾碑记》(福建莆田阙下)
谱序0012:【清】林大耀等《安富林氏族谱新修全谱小引》(四川荣昌)
想知道更多有关林氏文化的有关文章跟资料,请关注我们的公众微信号。
长按下面的二维码识别并关注
敬请期待