https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0110/2022011001408_c.pdf
广发证券(01776.HK),于昨日(2022年1月10日)发布公告,在昨日召开的董事会会议审议通过建议委任葛长伟先生为公司执行董事,有待于2月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议及批准;同时同意聘任吴顺虎先生担任公司首席风险官、崔舟航先生担任公司人力资源总监(高级管理人员)。
1985年7月至1992年5月,历任安徽省人大财经委科员、助理秘书、副科级秘书、主任科员;1992年5月至1995 年10月,任安徽省财政厅办公室主任科员;1995年10月至1996年10月,任安徽省财政厅办公室副主任;1996年10月至1999年12月,历任安徽省政府办公厅副处级、正处级秘书;1999年12月至2000年10月,任安徽省计委主任助理;2000年10月至2001年11月,任中国神华集团运销公司总经理助理兼销售部经理;2001年11月至2003年12月,任国家发展和改革委员会办公厅正处级秘书;2003年12月至2006年1月,任国务院办公厅副局级秘书(其间:2004年9月至2005年12月挂任山东省聊城市委副书记);2006年1月至2007年 11月,任重庆市委副秘书长;2007年11月至2007年12月,任重庆市委副秘书长(正厅局长级);2007年12月至2011年2月,任广东省委副秘书长;2011年2月至2011年9月,任广东省清远市委副书记、市长;2011年9月至2012年1月,任广东省清远市委书记;2012年1 月至2018年3月,任广东省清远市委书记、市人大常委会主任;2018年3月至2021年5月,任广东省发展和改革委员会党组书记、主任(其间:2018年10月至2021年5月任广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室主任);2021年5月至2021年6月,任中国南方电网有限责任公司专家委员会副主任委员;2021年6月至2021年12月,任广发基金管理有限公司党委书记。葛先生,于1985年7月取得安徽大学文学学士学位,于2000年11月完成安徽大学政治经济学专业研究生课程进修班学习。
崔舟航,拟出任人力资源总监
2009年7月至2012年8月,任花旗银行(中国)有限公司职员;2015年10月至2018年6月,任公司风险管理部总经理助理;2018年6月至2020年10月,任公司风险管理部副总经理;2019年7月起,任广发控股(香港)有限公司首席风险 官;2020年10月至2021年12月,任公司风险管理部副总经理(负责全面工作);2021年12月起,任本公司人力资源管理部总经理。崔舟航先生,于2006年7月取得北京大学理学学士、经济学双学士学位,2009年7月取得北京大学经济学硕士学位,2009年12月取得香港大学金融学硕士学位。吴顺虎,男,1969年12月生。
其主要工作经历包括:
1992年7月至1995年8 月,任中国妇女管理干部学院山东分院(现名山东女子学院)教师;
2000年5月至 2005年2月,历任中国证券业协会培训部副主任、主任、教育培训委员会副主任委员;
2005年3月至2006年6月,任中国证监会风险处置办公室主任科员;
2006年7月 至2010年12月,任中国证监会上海专员办调研员;
2011年1月至2017年7月,先后任中山证券有限责任公司党委副书记、兼资产管理部总经理;
2017年8月至2017年12 月,任中新汇金股权投资基金管理(深圳)有限公司总经理兼法定代表人;
2018 年1月至2018年8月,任广发证券资产管理(广东)有限公司副总经理;
2018年6月起任广发证券资产管理(广东)有限公司首席风险官、合规负责人;
2018年8月 起任公司合规与法律事务部总经理。
吴顺虎先生,于1992年7月取得山东大学经济学学士学位,于1998年7月取得山东大学经济学硕士学位,于2001年7月取得中国人民大学经济学博士学位。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com