中国最盛产建企大亨的高校,原来你有这么多牛掰校友!
2017年4月,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》首次发布中国大学市长校友排行榜。其中清华大学市长校友全国最多,以54人问鼎2017中国大学市长校友榜冠军;北京大学49人,居第2;中国人民大学38人,居第3;四川大学有34人,列第4;华中科技大学和西南大学各33人,并列第5;重庆大学32人,列第7;武汉大学29人,居第8;天津大学28人,列第9;吉林大学27人,居第10。这些学校作为我国大学毕业生质量最高、政界校友最为杰出的大学,堪称“中国市长的摇篮”。
那么回归到建筑领域,哪些院校堪称“中国建企大亨”的摇篮?杰出建筑校友的多少是评价一所建筑院校教育教学质量、毕业生质量、人才培养质量的核心、首要的指标。基建通之前就曾写过人才辈出的石铁大以及西南交大,引起不少建筑校友的共鸣。
(详见:《比石铁大还要牛的西交帮:百名院士、设计大师、建筑央企高管…竟然都从这儿毕业》、《有志于央企的大学生,请链接央企好师兄:中国铁建“黄埔军校”之石家庄铁道大学!》)
事实上,除了这两所学校,还有很多其他建筑院校盛产建筑大亨。通哥选出了全国最具代表性的8所院校。他们分别是:
西南交通大学
石家庄铁道大学
长安大学
重庆交通大学
长沙理工大学
内蒙古大学交通学院
哈尔滨工业大学
大连理工大学
一起来看看你有多少牛掰的校友吧。(数据如有不完善欢迎基粉们补充)
西南交通大学:
官庆 | 中国建筑工程总公司董事长、党组书记、中国建筑股份有限公司董事长、总裁,兼任中国海外集团有限公司董事长。2008年在西南交通大学获得管理科学与工程博士学位。 |
李长进 | 中国中铁股份有限公司董事长、党委书记。 西南交通大学硕士研究生学历。 |
孟凤朝 | 中国铁道建筑总公司董事长、党委书记。 1975年毕业于西南交通大学隧道与地下铁道工程专业,学士学位。 |
王振侯 | 1988年1月至1994年10月期间,任铁道部第十九工程局局长,党委副书记,中国铁道建筑总公司总经理、党委副书记。1966年毕业于唐山铁道学院(现西南交通大学)铁道建筑专业。 |
石大华 | 2007年9月至2010年4月,中国铁路工程总公司董事长、党委副书记,中铁股份有限公司董事长、党委书记;1985年9月至1987年7月期间,在西南交通大学管理工程系工程管理专业学习。 |
李国瑞 | 2005年8月至2010年11月期间,任中国铁道建筑总公司董事长、党委书记。 毕业于西南交通大学工务工程专业。 |
卢春房 | 2013年3月至2016年10月期间,任中国铁路总公司副总经理、党组成员。 1978年3月至1982年1月期间,在西南交通大学铁道工程系铁道工程专业学习。 |
蔡庆华 | 2007年12月,担任京沪高速铁路股份有限公司董事长。 1968年毕业于唐山铁道学院(现西南交通大学)桥隧系。 |
何华武 | 中国工程院院士,中国科协副主席,2004年任中国铁路总公司总工程师。 1979年毕业于西南交通大学。 |
李文新 | 2014年8月担任中国铁路总公司副总经理、党组成员。 1983年西南交通大学经济管理学院管理科学与工程专业毕业,研究生学历。 |
郑健 | 2013年4月任国家铁路局党组成员、副局长。 2001年6月西南交通大学交通运输工程专业毕业,工程硕士。 |
刘辉 | 2007年9月任中国中铁股份有限公司副总裁、总工程师。 毕业于西南交通大学铁道工程专业,并取得西南交通大学工程管理学士学位和建筑工程及土木工程专业工程硕士学位。 |
吴钰 | 建国后曾任铁道部工务局副总工程师、总工程师、副局长,中国铁道学会第一届理事。1934年毕业于唐山交通大学(今西南交通大学)土木工程系。 |
朱本珍 | 中国中铁股份有限公司副总工程师。 西南交通大学岩土工程专业硕士。 |
朱颖 | 现任中铁二院集团公司党委副书记、副董事长、总经理。 毕业于西南交通大学。 |
徐敦美 | 现任中国中铁科学研究院有限公司董事长、党委书记。 毕业于西南交通大学。 |
石家庄铁道大学:
周孟波 | 中国中铁股份有限公司副总裁、兼任中国海外工程有限公司的董事长,教授级高级工程师。 |
夏国斌 | 中国铁建副总经理,教授级高级工程师。 |
彭树贵 | 中国铁建副董事长、常委副书记、工会主席。 |
王清明 | 中国铁道建筑总公司科技部部长,高级工程师。 |
宋津喜 | 中铁十二局集团有限公司董事长、总经理、教授级高级工程师。 |
孙公新 | 曾任中铁十九局集团有限公司总经理,现任中国铁建股份有限公司总经济师。 |
王欢祥 | 曾任甘肃省建设投资(控股)集团总公司董事长、总经理、常委副书记。 |
娄德兰 | 历任中铁第五勘察设计院集团有限公司助理工程师、工程师、院副院长、院长、董事长。 |
彭道富 | 现任中铁十八局副总经理、教授级高级工程师。天津铁道学会副理事长、天津建筑工程评标专家、中国工程爆破协会理事、中国铁道学会铁道工程学会爆破专业委员会委员。 |
刘树山 | 现任中铁十三局集团有限公司副总经理 |
张挺军 | 现任中铁十四局集团公司党委书记、董事长。 |
赵晋华 | 现任中铁十一局集团公司总经理。 |
吴春军 | 中国建筑第六工程局有限公司党委书记,董事长。 |
长安大学:
易小刚 | 现任三一重工股份有限公司执行总裁兼三一集团总工程师、研究总院院长、博士后工作站站长。 |
李志农 | 新疆维吾尔自治区交通厅总工程师兼新疆维吾尔自治区交通建设管理局副局长。 |
齐心 | 陕西省地矿局总工程师兼省地调院院长。 |
李爱民 | 交通部公路科学研究所副总工程师、公路所所属北京交科公路勘察设计院院长、研究员、享受国务院特殊津贴专家。 |
尚鹏玉 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司,任董事长兼总经理。 |
吕忠达 | 中国公路桥梁学会副理事长,杭州湾大桥工程指挥部副总指挥,总工程师。 |
常兴宪 | 交通部公路科学研究院(所)副院(所)长。 |
蒲刚青 | 中国市政工程西北设计研究院院长,高级工程师。 |
李作敏 | 交通部科学研究院院长。 |
王维才 | 新疆规划勘察设计研究院党委书记、副院长。 |
张举 | 甘肃省地矿局水文地质工程地质勘察院院长。 |
余秋生 | 宁夏地质工程勘察院院长兼总工程师,教授级高级工程师,注册矿产资源评估师,注册岩石工程师。 |
郭大进 | 交通部公路科学研究所北京路桥通工程监理公司董事长兼总经理。 |
韩友续 | 甘肃省交通规划勘察设计院总工程师、高级工程师。 |
杜传志 | 日照港(集团)有限公司董事长、党委书记,日照港股份有限公司董事长。 |
杨思民 | 路桥集团国际建设股份有限公司总经理。 |
白应贤 | 陕西高速集团党委书记、董事长。 |
折益宁 | 长安航空有限责任公司董事长兼中共海航西安企业委员会书记。 |
欧阳效勇 | 路桥集团第二公路工程局总工程师 |
宋春雷 | 中原高速公路股份有限公司董事长。 |
杨育生 | 陕西省陕西交通建设集团公司董事长、党委书记。 |
韩定海 | 陕西交通建设集团公司总经理、党委副书记。 |
黄勇 | 山西省交通建设工程监理总公司总经理。 |
苏权科 | 2002年至2004年广东华路交通科技有限公司(含广东省交通科研所、省航运科研所、省公路工程监理站、省交通集团检测中心、广东正方园咨询公司),总工程师;2004年至今在港珠澳大桥前期工作协调小组办公室及后设的港珠澳大桥管理局任总工程师。 |
全永燊 | 北京市首都规划设计工程咨询开发公司总经理。 |
张强 | 贵州省公路工程集团总公司任副总经理、党委委员。 |
王学武 | 新疆康普建设投资(集团)公司董事长、法人代表。 |
史耀华 | 新疆民用建筑设计院有限公司董事长兼院长、书记。 |
李德钦 | 路桥华南工程有限公司总经理。 |
肖翀宇 | 江苏省镇江华晨华通路面机械有限公司副总经理兼总工,高级工程师。 |
吴项林 | 郑州宇通企业集团副总裁、郑州宇通重工有限公司董事长兼总经理。 |
重庆交通大学:
朱碧新 | 曾任中国交建副总裁、中国路桥(集团)总公司党委委员、纪委书记、工会主席,中国交通建设集团有限公司党委常委、副总裁、总法律顾问,兼任中交地产有限公司董事长、绿城中国有限公司董事会联席主席。现任中国诚通控股集团有限公司董事、总裁、党委副书记。 |
王海怀 | 现任中国交通建设集团有限公司党委常委。 |
谢邦珠 | 全国十大桥梁人物,现任四川省公路设计院高级技术顾问、四川省川交公路咨询公司顾问总工程师 |
蒋树屏 | 重庆交通科研设计院董事长、首席专家 |
孙 云 | 四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委书记、总裁。 |
孟凡超 | 全国十大桥梁人物,现任中交公路规划设计院有限公司董事、副总经理。 |
韩道均 | 重庆交通科研设计院院长 |
周文 | 广西北部湾开发投资有限责任公司总经理、董事。 |
王劼耘 | 广西新发展交通集团公司总经理 |
姜友生 | 湖北省交通规划设计院党委书记 |
刘先鹏 | 全国十大桥梁人物,中交集团西南区域总部党委书记。 |
杨如刚 | 现任四川路桥建设集团股份有限公司副总经理 |
李 健 | 四川省公路设计院重庆分院副院长 |
郭光辉 | 中国华西工程设计建设有限公司副总经理 |
周 华 | 中国华西工程设计建设有限公司董事长 |
李 良 | 全国十大桥梁人物、西安方舟工程咨询有限责任公司董事长兼总经理 |
韩 玉 | 全国十大桥梁人物、广西路桥工程集团有限公司总工程师 |
常 文 | 全国十大桥梁人物、云南省公路开发投资有限责任公司副总工程师 |
何志军 | 贵州省公路桥梁工程总公司副总经理 |
长沙理工大学:
陈永宽 | 中国交通建设集团有限公司原党委书记 |
陈奋健 | 中国交通建设集团有限公司总裁 |
郭主龙 | 中国交通建设集团公司路桥建设公司总经理 |
刘谷保 | 中国投资有限公司交通分公司副总经理 |
李作敏 | 交通部科学研究院党委书记 |
陈明宪 | 湖南省交通厅原党组副书记、常务副厅长,著名桥梁专家 |
彭凤梧 | 广东交通厅原副厅长 |
周金毅 | 贵州省公路局原党委书记 |
胡绍刚 | 贵州省交通科学研究所所长 |
袁海利 | 江西省路桥工程局原党委书记 |
朱坚和 | 广西交通设计研究院院长 |
吴爱青 | 中交第二航务工程勘察设计院院长 |
但乃越 | 长江航务管理局副局长 |
苗万杰 | 河南省高速公路管理局原局长 |
陈 璋 | 湖北省交通规划研究院院长 |
张东省 | 陕西省西安公路研究院院长 |
刘刚亮 | 广东省长大公路工程有限公司董事长 |
胡金雄 | 杭州湾跨海大桥(世界最长跨海大桥)大桥试桩工程项目总工程师,2004年,获得了“全国五一劳动奖章” |
谭发茂 | “全国优秀施工企业家” (2003年), “国际杰出项目经理”荣誉称号获得者(交通系统第一位) |
田 平 | 长沙交通学院原党委副书记 |
程 轮 | 广西交通职业技术学院副院长 |
郭主龙 | 路桥华东工程有限公司总经理 |
马嗣俊 | 中国交通建设集团有限公司三公局董事长 |
刘谷保 | 中国投资有限公司交通分公司副总经理 |
内蒙古大学交通学院:
扎西江措 | 高级工程师,硕士研究生学历。现任西藏自治区政府副秘书长。曾任西藏自治区交通运输厅厅长、党组副书记,西藏自治区天路交通股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。 |
都业洲 | 现任中交第一公路工程局有限公司董事长、党委书记,高级工程师,一级建造师。 |
刘连战 | 现任中交第四公路工程局有限公司董事、总经理、党委副书记,高级工程师。 |
弓天云 | 现任中交路桥建设有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。曾任公路一局三公司项目经理、公司副经理、四公司副经理、一局生产管理处副处长、一局一公司经理、一局副局长、中国交通建设集团第一公路工程局局长。 |
阿明仁 | 现任青海省交通运输厅党组成员、副厅长。曾任青海省高等级公路建设管理局党委副书记、局长。 |
刘国承 | 现任中国葛洲坝集团海外投资有限公司建设管理部兼运营管理部总经理。曾任江苏省交通工程集团有限公司董事、副总裁,东南大学交通学院硕士生导师。 |
庞维新 | 现任中交第一公路工程局有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席,教授级高级工程师。 |
张耀强 | 现任中交集团第三公路工程局董事、副总经理。 |
张冬菊 | 现任中交集团第四公路工程局董事、总经济师。 |
郝永峰 | 现担任新疆华天建安路桥有限责任公司董事长。曾任公路一局厦门工程处党委委员、开发处处长 |
崔红兵 | 现任内蒙古交通设计研究院有限责任公司党委书记。 |
达瓦 | 现任西藏自治区拉萨市公共交通总公司总经理,兼任中国城市公交协会理事。 |
马建忠 | 山西省交通规划勘察设计院常务副院长兼总工程师。 |
许宝忠 | 现任中交集团第四公路工程局副总经理。 |
韦世国 | 现任中交集团第二公路工程局有限公司董事、副总经理。 |
孙黎仙 | 现任青海省路桥建设股份有限公司副总经理 |
哈尔滨工业大学:
孔庆平 | 原中国建筑股份有限公司副总裁、中国建筑工程总公司党组成员。 |
袁金华 | 三一重工,高级副总裁、董事、联合创始人 |
宋晓龙 | 中国建筑北京设计研究院城市规划院院长 |
修 龙 | 中国建筑设计研究院院长 |
于冶磐 | 中国建筑上海设计研究院常务副总工程师 |
陈寿阳 | 曾任中国建筑第五工程局有限公司副总经理 |
董大平 | 中国海外发展有限公司副总裁 |
李光耀 | 曾任哈尔滨市城市规划建筑设计院院长、总工程师和哈尔滨市规划局局长 |
大连理工大学:
刘起涛 | 中国交通建设集团有限公司董事长、党委副书记,中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记 |
向文波 | 现任三一重工股份有限公司总裁 |
张大为 | 华润置地有限公司高级副总裁,同时兼任华润置地有限公司山东区域总经理 |
杨晓初 | 蓝光地产集团总裁 |
张丽丽 | 天津港(集团)有限公司总工程师 |
阳侃 | 金地(集团)股份有限公司副总裁,兼任华东区域地产公司董事长、总经理。 |
赵树丛 | 曾任国家林业局局长、党组书记。 |
王冬雷 | 现任雷士集团董事长 ,广东德豪润达电气股份有限公司董事长兼总裁 |
蒋凡 | 曾任中国石油大连石化公司副总经理、中国石油大连石化公司总经理、中国石油天然气股份有限公司董事 |
林树枝 | 历任结构高级工程师、室副主任、院副总工程师。现任厦门市建设与管理局副局长、总工程师。 |
徐性初 | 历任机械工业部二局设计处(1956年改为北京机床研究所)技术员、工程师、高级工程师、研究室主任、副总工程师、所长。现为工业部科技委副主任、机械科学研究院名誉院长。 |
从统计来看,五大建筑央企的高层均来自以上院校,尤其是长沙理工大学、重庆交通大学、内蒙古交通大学,堪称“中国交建领导人”的摇篮。哈尔滨工业大学不愧被誉为“建筑老八校”之一。
除此之外,我们熟知的其他“建筑老八校”(清华大学、东南大学、同济大学、天津大学、华南理工大学、重庆大学和西安建筑科技大学)、“建筑新四军”(南京大学、浙江大学、湖南大学、沈阳建筑大学),还有北京交大(原北方交大),兰州交大(原兰州铁道学院),中南大学铁道学院(原长沙铁道学院),同济大学轨道学院(原上海铁道大学),大连交大(原大连铁道学院),河北工程大学,华东交大…等院校培养建筑杰出校友的势力也不可小觑。
当前正值秋季招聘,通哥发现许多大型建筑企业颇为青睐在以上学校进行校招,这其中或许就有校友的作用哦。
基建人有“基建帮”,已经参加工作的基粉们,你的公司领导人是哪个学校毕业的呢?你的校友又分散在哪些建企单位呢?你未来会成为哪个基建帮派的一员呢?快来呼朋唤友看看谁的学校力量更大吧~
(时间截止到9月17日零时)
来源丨基建通原创文章
转载请注明来源
猜你喜欢
ID:cnsuido
点击阅读原文,了解更多五新隧装情