十九届中央候补委员徐海荣、张江汀职务调整
4月18日,据微信公众号“鲁祖轩”消息,日前,中共中央批准:徐海荣同志任山东省委委员、常委,张江汀同志不再担任山东省委常委职务。
徐海荣,此前担任广西自治区党委常委、南宁市委书记;张江汀,此前担任山东省委常委、统战部部长兼省政协党组副书记,省人大常委会副主任、党组副书记,省总工会主席。
徐海荣(时任新疆自治区党委常委、乌鲁木齐市委书记)、张江汀(时任山东省委常委、青岛市委书记),都是十九届中央候补委员(2017年10月当选)。
张江汀,1961年9月生,山东昌邑人。曾任山东省烟台市委副书记、市长,烟台市委书记;2015年4月,历任山东省委常委、政法委书记,省委常委、青岛市委书记;2019年1月任山东省委常委、统战部部长,同年2月兼省总工会主席,2022年1月任省人大常委会副主任、党组副书记。
徐海荣简历
徐海荣,男,汉族,1964年11月生,重庆长寿人,1985年7月参加工作,1984年6月加入中国共产党,研究生学历,工商管理硕士学位。
1985年07月,历任重庆铸造厂技术员,四川省重庆市工商局干校教师,重庆市市中区委办公室秘书、副科长、科长,市政府办公厅秘书,市交通局公路运输管理处副处长(主持工作)等职;
1997年05月,重庆成为直辖市后,历任市交通局公路运输管理处处长,市公安局交警总队副政委兼党委副书记、政委兼党委副书记、市局副局长兼政治部主任等职;
2005年09月,历任重庆市纪委副书记,市纪委副书记、市监察局局长;
2012年06月,任重庆市委常委、宣传部部长,2013年11月任市委常委、万州区委书记;
2015年04月,任新疆自治区党委常委、自治区纪委书记,2017年3月任自治区党委常委、乌鲁木齐市委书记、乌昌党委书记;
2021年10月,任广西自治区党委常委,11月兼任南宁市委书记;
2022年04月,任山东省委常委、统战部部长。
山东省委领导班子
目前,山东省委领导班子共有13人,除徐海荣外分别是:
李干杰(1964年11月生),现任山东省委书记、省人大常委会主任;
周乃翔(1961年12月生),现任山东省委副书记,省政府省长、党组书记;
杨东奇(1962年09月生),现任山东省委副书记,省人大常委会副主任、党组书记;
夏红民(1961年12月生),现任山东省委常委、省纪委书记,省监察委员会主任;
王书坚(1962年05月生),现任山东省委常委、省政府常务副省长、党组副书记,省政协副主席、党组副书记;
孙立成(1962年10月生),现任山东省委常委,省人大常委会副主任、党组副书记;
白玉刚(1965年08月生),现任山东省委常委、宣传部部长;
王宇燕(1966年05月生),现任山东省委常委、组织部部长;
林峰海(1962年06月生),现任山东省委常委、政法委书记,省政协副主席、党组副书记。
陆治原(1964年08月生),现任山东省委常委、青岛市委书记;
邱月潮(1962年09月生),现任山东省委常委、省军区司令员;
刘 强(1971年03月生),现任山东省委常委、济南市委书记。