民航反腐|一天拍落两人
中央纪委国家监委网站讯 据中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组、陕西省纪委监委消息:中国民航机场建设集团有限公司党委委员、副总经理肖亮涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组纪律审查和陕西省监委监察调查。
肖亮简历
肖亮,男,汉族,1976年12月出生,北京顺义人,在职研究生学历,1999年7月参加工作,2006年12月加入中国共产党。
1999年7月至2002年3月,任首都机场股份公司场务管理部见习、助理工程师;
2002年3月至2003年3月,任首都机场股份公司场务管理部总值班室主任;
2003年3月至2004年6月,任北京首都机场扩建工程指挥部行政部行政接待分部经理;
2004年6月至2005年11月,任北京首都机场扩建工程指挥部飞行区项目部副总经理;
2005年11月至2008年1月,任北京首都机场扩建工程指挥部飞行区项目部总经理;
2008年1月至2009年6月,任首都机场股份公司飞行区管理部经理;
2009年6月至2010年9月,任首都机场股份公司飞行区管理部经理、党总支书记;
2010年9月至2018年12月,任中国民航机场建设集团公司党委委员、副总经理;
2018年12月至今,任中国民航机场建设集团有限公司党委委员、副总经理。
中央纪委国家监委网站讯 据中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组、陕西省纪委监委消息:民航空管投资管理有限公司党委委员、副总经理兼民航空管技术装备发展有限公司党委副书记、总经理潘庆革涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组纪律审查和陕西省宝鸡市监委监察调查。
潘庆革简历
潘庆革,男,汉族,1967年10月出生,辽宁金县人,大学本科学历,1989年8月参加工作,1994年8月加入中国共产党。
1989年8月至1990年12月,任民航沈阳管理局航务管理中心通信总站发射台干部;
1990年12月至1993年2月,任民航沈阳管理局航务管理中心通信总站发射台技术员;
1993年2月至1995年4月,任民航沈阳管理局航务管理中心航管雷达站助理工程师;
1995年4月至1997年11月,任民航沈阳管理局航务管理中心航管雷达站主任工程师;
1997年11月至2002年4月,任民航东北空管局雷达导航总站对空设备站站长;
2002年4月至2004年4月,任民航东北空管局服务保障总公司航管设备工程安装维修公司副经理;
2004年4月至2006年2月,任沈阳广通实业总公司设备安装维修公司副经理;
2006年2月至2007年12月,任沈阳广通实业总公司空管技术开发有限公司副经理;
2007年12月至2014年6月,任沈阳广通实业总公司空管技术开发有限公司总经理;
2014年6月至2014年8月,任沈阳广通实业有限公司副总经理;
2014年8月至2016年12月,任民航空管投资管理有限公司副总经理兼北京航管科技有限公司总经理;
2016年12月至2018年4月,任民航空管投资管理有限公司副总经理兼北京航管科技有限公司总经理、民航空管技术装备发展有限公司总经理;
2018年4月至2019年4月,任民航空管投资管理有限公司副总经理兼民航空管技术装备发展有限公司党委副书记、总经理;
2019年4月至今,任民航空管投资管理有限公司党委委员、副总经理兼民航空管技术装备发展有限公司党委副书记、总经理。
商业推广
欢迎加入机场、航司、空管、机务、航空制造、通航群交流(非我们粉丝勿加)。
投稿邮箱:minhangnews@163.com