刚刚!江苏省委组织部长郭文奇履新司法部
日前,司法部官网更新“部领导介绍”栏目显示,江苏省委常委、组织部长郭文奇已出任司法部政治部主任、党组成员。
郭文奇 资料图
郭文奇出生于1963年6月,河北行唐人,早年在山西工作,曾任山西省煤炭地质局局长,中国(太原)煤炭交易中心主任、党组书记等职。
2010年12月,郭文奇进入原国家质检总局,任食品生产监管司司长。2013年的国务院机构改革中,国家质检总局改组为国家食药监总局,郭文奇担任人事司司长。2014年,他出任国家食药监总局党组成员、食品安全总监兼人事司司长(2016年2月后不再兼任)。
2016年12月,郭文奇晋升国家食药监总局副局长、党组成员兼食品安全总监(2017年3月后不再兼任)。
2017年5月,郭文奇调职江苏,任省委常委、组织部长,直到此次履新司法部。
目前,司法部领导班子包括:部长、党组副书记唐一军,党组书记、副部长袁曙宏,副部长、党组成员熊选国、赵大程、刘志强,中央纪委国家监委驻部纪检监察组长、党组成员蒲增繁,政治部主任、党组成员郭文奇,副部长、党组成员刘炤。
司法部政治部主任一职已空缺半年。今年6月17日晚23时,法制网发布消息:司法部党组成员、政治部主任冯力军同志,近日因病去世,享年55岁。
今年,江苏省委领导班子已有多次调整。具体调整如下:
12月,江苏省委副书记任振鹤(土家族,1964年2月,湖北鹤峰)跨省履新甘肃,出任甘肃省委副书记、代省长;
10月,宿迁市委书记张爱军(1964年2月,江苏如东)升任江苏省委常委、宣传部长;
9月,上海副市长许昆林(1965年5月,福建永春)任江苏省委常委、苏州市委书记。前任苏州市委书记蓝绍敏(1964年1月,广东大埔)已任贵州省委副书记;
3月,时任黑龙江省委常委、纪委书记、监委主任王常松(1962年7月,安徽无为)调任江苏省委常委、纪委书记、监委代主任。原任江苏省纪委书记蒋卓庆已出任上海市人大常委会主任;
2月,“戎装常委”换帅,江苏省军区司令员张黎鸿(1963年5月,重庆永川)任江苏省委常委。此前担任“戎装常委”的是江苏省军区政委孟中康少将,因严重违纪2019年9月已卸任省委常委。
此外,今年10月,江苏省委原常委、政法委原书记王立科涉嫌严重违纪违法,主动投案。
目前,江苏省委领导班子共10人:
娄勤俭 中央委员,江苏省委书记、省人大常委会主任
吴政隆 中央委员,江苏省委副书记、省长
杨 岳 江苏省委常委、统战部长
樊金龙 江苏省委常委、常务副省长
王常松 中央纪委委员,江苏省委常委、纪委书记、监委代主任
张敬华 候补中央委员,江苏省委常委、南京市委书记
许昆林 江苏省委常委、苏州市委书记
郭元强 江苏省委常委、秘书长
张黎鸿 江苏省委常委、江苏省军区司令员
张爱军 江苏省委常委、宣传部部长
来源 | 长安街知事、司法部官网、人事风向站 等
-- END --
1、一年内两度履新!江苏徐州市委原书记张国华调任河北省委常委(点击即读)
2、浙江前省长:马云急坏了,得到消息后就找到了我(点击即读)
3、“街上不敢和女同志说话”的省级政法委副书记,收了“黑老大”60万(点击即读)
4、江苏最腐败市委书记:坐拥“四情妇”,退休后仍不离不弃,出境游一次带俩(点击即读)
5、2月前刚升任省委副书记的江苏籍官员,晋升正部级!(点击即读)
6、今年卸任的10位省委书记,8位去了同一地方履新(点击即读)
7、学者出身的中纪委副书记李书磊重返中央党校,出任分管日常工作副校长(点击即读)
9、突发!秦光荣的省长助理被查,曾是最年轻地市级党委书记(点击即读)
10、奇怪!镇党委书记行贿县纪委书记22次,为何总金额才1万元?(点击即读)
当下,舆论生态正处于大整顿、大调整时期,众多微信大号一夕消亡、尸骨无存。为此,“仕道”特推出备用号“政道儿”(ID:zhengdaoer),万一某日仕道遭遇不测,以方便广大道友能够第一时间找到仕道君。
政道儿(ID:zhengdaoer)将以发表独家原创文章为主,欢迎道友们关注、赐教,不见不散!
观政坛风云变迁
悟兴衰进退之道
▲长按二维码“识别"订阅▲
观政坛风云变迁
悟兴衰进退之道
政 道 儿
职场奥妙 尽在政道
长按二维码关注我们哦
主编微信:xiangcunyuweng
商务合作:17851150335(微信同号)
政 道 儿
职场奥妙 尽在政道
长按二维码关注我们哦
主编微信:xiangcunyuweng
商务合作:17851150335(微信同号)