严重违法!又一个民航院校原院长被调查
点击“民航一枝花” 关注这个有趣的民航公众号
据中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组、广东省监委消息:广州民航职业技术学院原党委副书记、院长吴万敏涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
退休3年了,现在才被揪出来!
在这之前,三个月前——2020年6月他的前任副手:广州民航职业技术学院党委委员、副院长高小玲也被涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
吴万敏大高小玲5岁,看这俩人简历,也特别有意思。
这两个人的交集大概率是在25年前,1995年吴万敏到了民航广州中专学校,次年年中就升任学校副校长。
而1987年的时候,高小玲在民航广州中专学校当会计,2年干到副科,再4年干到正科(1993-1997),这个时间阶段,吴万敏到了这个中专学校。
吴万敏到了之后,高的升迁速度明显提升。2年从科长干到副处,然后1个月又升任处长。
1999年5月,两个人一起到广州民航职业技术学院,当时吴是副院长,高是计财处处长。
这个配合是真的好!
PS:今年查的人真不少(点击即可查看):民航反腐!又有一人被查.....
吴万敏简历
吴万敏,男,汉族,1957年2月生,江苏海安人,硕士研究生学历。1976年10月入党,1982年8月参加工作。
1982年8月至1986年9月,任南京航空学院飞行器教师;
1986年9月至1988年2月,北京航空航天大学流力助教班学习;
1988年2月至1991年11月,任南京航空学院105教研室副主任兼党支部书记;
1991年11月至1992年12月,北京航空航天大学空气动力学专业硕士研究生学习;
1992年12月至1995年11月,任南京航空航天大学105教研室主任兼党支部书记;
1995年11月至1996年6月,任民航广州中专学校教师;
1996年6月至1999年5月,任民航广州中专学校副校长;
1999年5月至2000年9月,任广州民航职业技术学院副院长;
2000年9月至2010年5月,任广州民航职业技术学院党委副书记、院长(副厅级);
2010年5月至2017年11月,任广州民航职业技术学院党委副书记、院长(正厅级);
2017年11月退休。
高小玲简历
高小玲,女,汉族,1962年1月生,广东梅州人,在职大学学历。1979年10月参加工作,1990年5月加入中国共产党。
1979年10月至1987年8月,任梅县粮食局会计
1987年8月至1989年5月,任民航广州中专学校会计
1989年5月至1993年2月,任民航广州中专学校财务科副科长
1993年2月至1997年4月,任民航广州中专学校财务科科长
1997年4月至1999年4月,任民航广州中专学校计财处副处长
1999年4月至1999年5月,任民航广州中专学校计财处处长
1999年5月至2008年11月,任广州民航职业技术学院计财处处长
2008年11月至2010年5月,任广州民航职业技术学院党委委员、副院长
2010年5月至今,任广州民航职业技术学院党委委员、副院长(副司局级)
民航反腐!又有一人被查.....
某航要在成都成立基地or分公司?【完整版】
三个梯队!2019年国内41家航空公司排名公布(1-12月)
今天召开会议!民航局终于重视这个问题了......
有趣!有料!
二十万民航人的发声平台
不要错过全民航独此一家的
民航一枝花
点击在看
送你小花花