国务院:任命林山青为国家能源局副局长
国务院任免国家工作人员。任命秦刚为外交部副部长;任命陈健为审计署总审计师;任命林山青为国家能源局副局长。
免去石玉钢的国家民族事务委员会副主任职务;免去周学文的水利部副部长职务;免去高燕(女)的商务部副部长职务;免去赵晓光的国家邮政局副局长职务。
林山青简历
1981年07月至1985年07月,在山东大学法律系法律专业学习;
1985年07月至1993年09月,任国家海洋局北海分局环保监察处干部;
1993年09月至1994年08月,任国家海洋局北海分局环保监察处高级工程师;
1994年08月至2000年05月,任国家海洋局北海分局环保处处长;
2000年05月至2000年10月,任国家海洋局北海监测中心主任、党委副书记,中国海监北海总队直属队队长(兼),青岛环海海洋工程勘察研究院副院长(兼);
2000年10月至2008年09月,任国家海洋局海洋环境保护司副司长;
2008年09月至2010年10月,任国家海洋局海洋预报减灾司司长;
2010年10月至2010年12月,任广西南宁市委常委,国家海洋局海洋预报减灾司司长;
2010年12月至2012年10月,任广西南宁市委常委,横县县委书记;
2012年10月至2012年12月,任广西北海市委常委;
2012年12月至2013年04月,任广西北海市委常委,市政府副市长、党组成员;
2013年04月至2013年07月,任广西北海市委常委,市政府副市长、党组副书记;
2013年07月至2014年02月,任广西北海市委常委,市政府副市长、党组副书记,市行政学院院长(兼);
2014年02月至2015年02月,任广西北海市委常委,市政府副市长、党组副书记,市行政学院院长(兼),北海海洋产业科技园区管理委员会主任(兼);
2015年02月至2015年03月,任广西北海市委副书记,市政府副市长、代市长、党组书记,市行政学院院长(兼),北海海洋产业科技园区管理委员会主任(兼);
2015年03月至2016年08月,任广西北海市委副书记,市政府市长、党组书记;
2016年08月至2018年03月,任国家海洋局副局长、党组成员;
2018年03月至2018年08月,任自然资源部党组成员;
2018年09月至——,任国家能源局副局长。(国务院人社部)
数据、新闻库:
一锤定音|集中式、分布式历次调价|历年装机、指标发放!历年两会工报告|历年能源局指导意见|高层动态|部委动态|公司动态|权威声音|全球市场|行业动态|传媒之声|七批财政补贴|官方政策汇总|光伏扶贫|电力、光伏数据|市场动态|监管动态|中央报告|重要法规、规划|中央一号文件|工信部法规|电改、分布式市场化|
领跑者项目:
各地光伏政策 :
北京|上海|天津|重庆|河北|山东|广东|江苏|宁夏|浙江|江西|辽宁|西藏|河南|广西|甘肃|陕西|贵州|黑龙江|青海|四川|深圳|山西|湖北|湖南|海南|