前两天,国航发布公告,董事会同意选举宋志勇为公司第六届董事会董事长,马崇贤为公司第六届董事会副董事长。
国航的董事会换届拖了一年多,终于尘埃落定了,这次公司的高管也重新聘任了...看宋总的简历,和往届国航的董事长有明显不一样的地方。——宋是完全从国航一路成长起来的,可以说是土生土长的“国航人”。
一枝花今天就给大家捋一捋。远的不说,咱就说说李家祥、孔栋、王昌顺、蔡剑江这几届领导。2002年10月,按照民航体制改革方案国航进行重组后,任中国航空集团公司党组书记、副总经理兼中国国际航空公司总裁;2004年09月,任中国航空集团公司总经理、党组副书记兼中国国际航空股份有限公司董事长。在国航干了7年左右,一直到2007年去了民航局当局长。
接任的是孔栋,1951年生,1977年毕业于江西工业大学电机制造专业。在来国航之前,孔栋曾任中国海洋直升机公司常务副总经理、深圳机场集团公司总经理、党委书记、首都国际机场党委副书记、航站区扩建指挥部总指挥等职务。2002年10月,按照民航体制改革方案国航进行重组后,任中航集团副总经理。
孔总家世显赫,父亲孔原是原中央调查部部长(情报大佬);母亲许明是前总理周恩来的秘书。孔曾推动国航收购深圳航空、东星航空,与国泰航空重组国货航,相继成立了北京航空、大连航空。王总,1957年7月生,中国科学技术大学管理科学与工程专业毕业。在来国航之前,王昌顺在民航乌鲁木齐管理局干了21年,然后转战南航2年,又在民航局副局长的位置上干了7年,才到国航。在国航呆了3年,后又去了交通运输部。部里干了2年,后去了南航当老大,最后在南航呆了四五年,退休去了航空运输协会...
蔡总1963年出生,1983年毕业于中国民航大学航行管制专业和中国民航学院英语专业。蔡总十分低调,只能查到蔡总1999年任深圳航空总经理,之前的履历并未查到。蔡总2001年进入中国国际航空公司,先后任上海营业部经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。2002年10月任中国国际航空公司副总裁.....直到2016年12月,任中航集团公司董事长、党组书记。2020年12月离任国航董事长,去了中央空中交通管理委员会。作为土生土长的国航人,宋总会给国航带来哪些变化呢?
有趣!有料!
二十万民航人的发声平台
不要错过民航一枝花